PETR KUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2021 |
Adresa: |
62500, 19214391, Brno-město, Brno, Bohunice, Vohnoutova, 382, 19 |
|
PETR KUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2021 |
Adresa: |
62500, 19214391, Brno-město, Brno, Bohunice, Vohnoutova, 382, 19, Vohnoutova 382/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
68603, 4985494, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Velehradská, 1438 |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
68603, 4985494, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Velehradská, 1438, Velehradská 1438, 68603 Staré Město |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
68602, Uherské Hradiště, Staré Město, Velehradská, 1438 |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
76843, 10283803, Němčice, 14 |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
68603, 4985494, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Velehradská, 1438, Velehradská 1438, 68603 Staré Město |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
76843, 10283803, Kroměříž, Němčice, Němčice, 14, č.p. 14, 76843 Němčice |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
Uherské Hradiště, Velehradská, 1438 |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
14, Němčice, Němčice 14, Česká republika |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
1438, Uherské Hradiště, Velehradská, Velehradská 1438, Uherské Hradiště, Česká republika |
|
Věra Zerzáňová
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
18958184, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 345 |
|
Jaroslav Pavelka
|
Neaktivní
od 16.11.1995
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
Přerov, Dr. Petřivalského, 8 |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
27.07.1993 |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
Uherské Hradiště, Velehradská, 1438 |
|
Věra Zerzáňová
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
68601, 18958184, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 345, Svatováclavská 345, 68601 Uherské Hradiště |
|
Jaroslav Pavelka
|
Neaktivní
od 16.11.1995
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
75002, 11239999, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Petřivalského, 2743, 8, Petřivalského 2743/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Zdeněk Kulenda
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
14, Němčice, Němčice 14, Česká republika |
|
Petr Lipovský
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
27.07.1993 |
Adresa: |
1438, Uherské Hradiště, Velehradská, Velehradská 1438, Uherské Hradiště, Česká republika |
|