JUDr. Dagmar Řičánková
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
66451, 1, Šlapanice u Brna, Jiráskova, 739 |
|
JUDr. Dagmar Řičánková
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
04.08.1998 |
Adresa: |
66451, 24084701, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Jiráskova, 739, 76, Jiráskova 739/76, 66451 Šlapanice |
|
ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 04.08.1998
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
8344248, Trojanovice 600 |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 04.08.1998
|
jednatel |
26.02.1997 |
Adresa: |
74401, 8344248, Nový Jičín, Trojanovice, Trojanovice, 600, č.p. 600, 74401 Trojanovice |
|
Ing. Jiří Dokulil
|
Neaktivní
od 26.02.1997
|
jednatel |
21.02.1995 |
Adresa: |
23326301, Olomouc, Komenského, 21 |
|
Ing. Jiří Dokulil
|
Neaktivní
od 26.02.1997
|
jednatel |
21.02.1995 |
Adresa: |
77900, 23326301, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Komenského, 925, 21, Komenského 925/21, 77900 Olomouc |
|
ing. Aleš Vítek
|
Neaktivní
od 04.08.1998
|
jednatel |
10.01.1995 |
Adresa: |
23324911, Olomouc, Wanklova, 10 |
|
ing. Aleš Vítek
|
Neaktivní
od 04.08.1998
|
jednatel |
10.01.1995 |
Adresa: |
77900, 23324911, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Wanklova, 760, 10, Wanklova 760/10, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jaroslav Blahut
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
jednatel |
03.09.1993 |
Adresa: |
77200, 23332191, Olomouc, Lužická, 14 |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 21.02.1995
|
jednatel |
03.09.1993 |
Adresa: |
75000, 11228075, Přerov, Dr. Skaláka, 1 |
|
Ing. Jaroslav Blahut
|
Neaktivní
od 10.01.1995
|
jednatel |
03.09.1993 |
Adresa: |
77900, 23332191, Olomouc, Olomouc, Povel, Lužická, 419, 14, Lužická 419/14, Povel, 77900 Olomouc |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 21.02.1995
|
jednatel |
03.09.1993 |
Adresa: |
75002, 11228075, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Dr. Skaláka, 1455, 1, Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|