PETR HALADEJ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820 |
|
PETR HALADEJ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820, Gen. Svobody 820, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820 |
|
PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820, Gen. Svobody 820, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Petr Haladej
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
20595590, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820 |
|
PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820, Gen. Svobody 820, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Petr Haladej
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
jednatel |
23.09.2002 |
Adresa: |
4, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 620 |
|
Petr Haladej
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
jednatel |
23.09.2002 |
Adresa: |
620, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, Gen. Svobody 620, Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Česká republika |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
jednatel |
26.11.1997 |
Adresa: |
75501, 24300411, Vsetín, Dolní Jasenka, 744 |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
jednatel |
26.11.1997 |
Adresa: |
75501, 24300411, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Dolní Jasenka, 744, Dolní Jasenka 744, 75501 Vsetín |
|
Vladimíra Dvořáková
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
jednatel |
02.11.1995 |
Adresa: |
75501, 24299065, Vsetín, Vsetín, Jasenice, 586 |
|
Vladimíra Dvořáková
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
jednatel |
02.11.1995 |
Adresa: |
75501, 24299065, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Jasenice, Jasenice 586, 75501 Vsetín |
|
Ing. Jan Branžovský, CSc.
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
72100, 3391744, Ostrava, Mičurinova, 810 |
|
Ing. Ivan Drastich
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
70800, 3, Ostrava, A. Bejdové, 1789 |
|
Doc,Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
14200, 21854432, Praha 4, Mariánská, 38 |
|
Doc.RNDr. Pavel Vašina
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
61600, 19602880, Brno, Voroněžská, 8 |
|
Doc.RNDr. Přemysl Záškodný
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
70200, 100, Ostrava 1, Hornická 52 |
|
Pavel Drábek
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
75501, 3, Vsetín, Jasenka, 744 |
|
Ing. Jan Branžovský, CSc.
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
72100, 3391744, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Mičurinova, 810, 6, Mičurinova 810/6, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Ivan Drastich
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
70800, 3301150, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Antonie Bejdové, 1789, 3, náměstí Antonie Bejdové 1789/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Doc,Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
14200, 21854432, Praha, Kamýk, Mariánská, 934, 38, Mariánská 934/38, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Doc.RNDr. Pavel Vašina
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
61600, 19602880, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Voroněžská, 2544, 8, Voroněžská 2544/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Doc.RNDr. Přemysl Záškodný
|
Neaktivní
od 22.11.1994
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
70200, 3196089, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornická, 2676, 52, Hornická 2676/52, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Pavel Drábek
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
jednatel |
17.11.1993 |
Adresa: |
75501, 24300411, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Dolní Jasenka, 744, Dolní Jasenka 744, 75501 Vsetín |
|