PETR SEIDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2020 |
Adresa: |
72526, 3126366, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Družební, 216, 101 |
|
PETR SEIDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2020 |
Adresa: |
72526, 3126366, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Družební, 216, 101, Družební 216/101, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
LADISLAV MIKUNDA
|
Neaktivní
od 07.05.2020
|
Jednatel |
20.01.2014 |
Adresa: |
71200, 28240014, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 897, 14 |
|
LADISLAV MIKUNDA
|
Neaktivní
od 07.05.2020
|
Jednatel |
20.01.2014 |
Adresa: |
71200, 28240014, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 897, 14, Fojtská 897/14, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ladislav Mikunda
|
Neaktivní
od 20.01.2014
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
74285, 8366322, Vřesina, Polní, 173 |
|
Ladislav Mikunda
|
Neaktivní
od 20.01.2014
|
jednatel |
12.10.2006 |
Adresa: |
74285, 8366322, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Polní, 173, Polní 173, 74285 Vřesina |
|
Ing. Richard Lukas
|
Neaktivní
od 10.08.2004
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
Ostrava-Zábřeh, Bělikovova 1 |
|
Ladislav Mikunda
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Francouzská 6019 |
|
Ing. Richard Lukas
|
Neaktivní
od 10.08.2004
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
70030, 3268454, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Belikovova, 1516, 1, Belikovova 1516/1, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ladislav Mikunda
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
70800, 3306518, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 6019, 65, Francouzská 6019/65, Poruba, 70800 Ostrava |
|