Ing. JANA NACHTIGALLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
16200, 22170383, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Plojharova, 1891, 9 |
|
Ing. JANA NACHTIGALLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
16200, 22170383, Praha, Břevnov, Plojharova, 1891, 9, Plojharova 1891/9, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. RICHARD PARÝZEK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
16300, 22251308, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1142, 9 |
|
Ing. RICHARD PARÝZEK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
16300, 22251308, Praha, Řepy, Makovského, 1142, 9, Makovského 1142/9, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Richard Parýzek
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
22.01.1998 |
Adresa: |
22251308, Praha 6, Praha 6, Makovského, č. 1142 |
|
Ing. Jana Nachtigallová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
22.01.1998 |
Adresa: |
22170391, Praha 6, Praha 6, Plojharova, 7 |
|
Ing. RICHARD PARÝZEK
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
22.01.1998 |
Adresa: |
16300, 22251308, Praha, Řepy, Makovského, 1142, 9, Makovského 1142/9, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Jana Nachtigallová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
22.01.1998 |
Adresa: |
16200, 22170391, Praha, Břevnov, Plojharova, 1892, 7, Plojharova 1892/7, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
František Henner
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
Třinec VI, Lidická 795 |
|
Ing. Richard Parýzek
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22251308, Praha 6, Makovského, č. 1142 |
|
František Henner
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
73961, 12571903, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 795, Lidická 795, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Richard Parýzek
|
Neaktivní
od 22.01.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
16300, 22251308, Praha, Řepy, Makovského, 1142, 9, Makovského 1142/9, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
František Henner
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
jednatel |
18.10.1994 |
Adresa: |
73961, Třinec I, Lidická č. 795 |
|
František Henner
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
jednatel |
18.10.1994 |
Adresa: |
73961, 12571903, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 795, Lidická 795, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Jaromír Mayer
|
Neaktivní
od 18.10.1994
|
jednatel |
07.10.1993 |
Adresa: |
Třinec I, Jablunkovská 718 |
|
Jaromír Mayer
|
Neaktivní
od 18.10.1994
|
jednatel |
07.10.1993 |
Adresa: |
73961, 12563048, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Jablunkovská, 718, Jablunkovská 718, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Jaromír Meyer
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
jednatel |
01.10.1993 |
Adresa: |
Třinec I, Jablunkovská 718 |
|
Jaromír Meyer
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
jednatel |
01.10.1993 |
Adresa: |
73961, 12563048, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Jablunkovská, 718, Jablunkovská 718, Staré Město, 73961 Třinec |
|