JAN ANDRÝSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.04.2024 |
Adresa: |
79201, 2833832, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Rýmařovská, 1493, 35, Rýmařovská 1493/35, 79201 Bruntál |
|
VÍTĚZSLAV ŽÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
79201, 2831627, Bruntál, Bruntál, Rýmařovská, 1258, 29 |
|
VÍTĚZSLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 30.04.2024
|
Jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
79201, 2831627, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Rýmařovská, 1258, 29, Rýmařovská 1258/29, 79201 Bruntál |
|
Vítězslav Žák
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
10.08.2006 |
Adresa: |
79201, 2831627, Bruntál, Rýmařovská, 29 |
|
VÍTĚZSLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
10.08.2006 |
Adresa: |
79201, 2831627, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Rýmařovská, 1258, 29, Rýmařovská 1258/29, 79201 Bruntál |
|
Reno Semera
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
01.12.1998 |
Adresa: |
999999999, Lichnov, čp. 74 |
|
Reno Semera
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
01.12.1998 |
Adresa: |
čp. 74, Lichnov, Lichnov čp. 74, Česká republika |
|
Zdeněk Žák
|
Neaktivní
od 01.12.1998
|
Jednatel |
24.05.1993 |
Adresa: |
79201, 2829291, Bruntál, Krnovská, 33 |
|
Jaroslav Hála
|
Neaktivní
od 10.08.2006
|
Jednatel |
24.05.1993 |
Adresa: |
79201, 2836351, Bruntál, K.H. Máchy, 1 |
|
Zdeněk Žák
|
Neaktivní
od 01.12.1998
|
Jednatel |
24.05.1993 |
Adresa: |
79201, 2829291, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Krnovská, 1009, 33, Krnovská 1009/33, 79201 Bruntál |
|
Jaroslav Hála
|
Neaktivní
od 10.08.2006
|
Jednatel |
24.05.1993 |
Adresa: |
79201, 2836351, Bruntál, Bruntál, Bruntál, K. H. Máchy, 1772, 1, K. H. Máchy 1772/1, 79201 Bruntál |
|