Libor Bezděk
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
Jednatel |
03.01.2002 |
Adresa: |
74221, 8457492, Kopřivnice, Obránců Míru, 1047 |
|
Libor Bezděk
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
Jednatel |
03.01.2002 |
Adresa: |
74221, 8457492, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Obránců míru, 1047, 10, Obránců míru 1047/10, 74221 Kopřivnice |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
23520710, Chomutov, Tomáše ze Štítného, 4007 |
|
Jan Procházka
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
43001, 23520710, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Tomáše ze Štítného, 4007, Tomáše ze Štítného 4007, 43001 Chomutov |
|
Miloslav Hliněný
|
Neaktivní
od 24.04.2001
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
23304189, Olomouc, Na Šibeníku, 12 |
|
Miloslav Hliněný
|
Neaktivní
od 24.04.2001
|
jednatel |
16.02.2000 |
Adresa: |
77900, 23304189, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Šibeníku, 319, 12, Na Šibeníku 319/12, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ing. Ivo Beran
|
Neaktivní
od 16.02.2000
|
jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
77400, 23259230, Olomouc, Jablonského, 73 |
|
ing. Ivo Beran
|
Neaktivní
od 16.02.2000
|
jednatel |
26.01.1995 |
Adresa: |
77900, 23259230, Olomouc, Olomouc, Černovír, Jablonského, 53, 73, Jablonského 53/73, Černovír, 77900 Olomouc |
|
ing. Ivo Beran
|
Neaktivní
od 26.01.1995
|
jednatel |
12.05.1993 |
Adresa: |
23327391, Olomouc, Kaštanová, č. 14 |
|
ing. Ivo Beran
|
Neaktivní
od 26.01.1995
|
jednatel |
12.05.1993 |
Adresa: |
77900, 23327391, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kaštanová, 1055, 14, Kaštanová 1055/14, 77900 Olomouc |
|