Mgr. ELIŠKA TEŠINSKÁ
|
Aktivní
|
předseda NF: |
27.10.2015 |
Adresa: |
69201, 9899545, Bavory, Bavory, 53 |
|
Ing. PAVEL MAYER
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69201, 15312836, Mikulov, Mikulov, Gorkého, 1325, 13 |
|
MILUŠE POLACHOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69181, 9925911, Březí, Březí, Vinohradnická, 425 |
|
Ing. JAROSLAV SOBOTKA
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69142, 10134191, Valtice, Valtice, K lesíku, 809 |
|
Ing. JIŘÍ PETRŮ
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69142, 10135618, Valtice, Valtice, U Rotundy, 965 |
|
Mgr. ELIŠKA TEŠINSKÁ
|
Aktivní
|
předseda NF: |
27.10.2015 |
Adresa: |
69201, 9899545, Břeclav, Bavory, Bavory, 53, č.p. 53, 69201 Bavory |
|
ing. PAVEL MAYER
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69201, 15312836, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Gorkého, 1325, 13, Gorkého 1325/13, 69201 Mikulov |
|
MILUŠE POLACHOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69181, 9925911, Břeclav, Březí, Březí, Vinohradnická, 425, Vinohradnická 425, 69181 Březí |
|
Ing. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 12.12.2023
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69142, 10135618, Břeclav, Valtice, Valtice, U Rotundy, 965, U Rotundy 965, 69142 Valtice |
|
Ing. JAROSLAV SOBOTKA
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
člen |
27.10.2015 |
Adresa: |
69142, 10134191, Břeclav, Valtice, Valtice, K lesíku, 809, K lesíku 809, 69142 Valtice |
|
ing. PAVEL MAYER
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
03.09.2015 |
Adresa: |
69201, 15312836, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Gorkého, 1325, 13 |
|
ing. PAVEL MAYER
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
03.09.2015 |
Adresa: |
69201, 15312836, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Gorkého, 1325, 13, Gorkého 1325/13, 69201 Mikulov |
|
Ing. JIŘÍ PETRŮ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
69142, 10135618, Valtice, Valtice, U Rotundy, 965 |
|
Ing. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
69142, 10135618, Břeclav, Valtice, Valtice, U Rotundy, 965, U Rotundy 965, 69142 Valtice |
|
Ing. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69142, 10135618, Břeclav, Valtice, U rotundy, 965 |
|
Ing. Pavel Mayer
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69201, 15312836, Mikulov, Gorkého, 13 |
|
Mgr. Eliška Těšinská
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
předseda NF: |
02.04.1999 |
Adresa: |
69201, Mikulov, Bavory, 53 |
|
Miluše Polachová
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69181, 9925911, Březí, 425 |
|
Ing. Jaroslav Sobotka
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69142, 10134191, Břeclav, Valtice, K lesíku, 809 |
|
Ing. Jiří Petrů
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69142, 10135618, Břeclav, Valtice, Valtice, U Rotundy, 965, U Rotundy 965, 69142 Valtice |
|
ing. PAVEL MAYER
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69201, 15312836, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Gorkého, 1325, 13, Gorkého 1325/13, 69201 Mikulov |
|
MILUŠE POLACHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69181, 9925911, Břeclav, Březí, Březí, Vinohradnická, 425, Vinohradnická 425, 69181 Březí |
|
Ing. JAROSLAV SOBOTKA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen |
02.04.1999 |
Adresa: |
69142, 10134191, Břeclav, Valtice, Valtice, K lesíku, 809, K lesíku 809, 69142 Valtice |
|
Mgr. Eliška Těšinská
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
předseda NF: |
02.04.1999 |
Adresa: |
69201, 30267951, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Hraničářů, Hraničářů č.ev. 53, 69201 Mikulov |
|