JOSEF LUCKÝ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69141, 18990151, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Hájová, 1084, 3 |
|
PETR DOČKAL
|
Aktivní
|
Místopředseda spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69301, 10194525, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 210, 30 |
|
OTO BLAŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69168, 10095594, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 247 |
|
JAROSLAV KLIMEŠ
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69301, 10194088, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Masarykovo nám., 166, 11 |
|
FRANTIŠEK SAIDL
|
Aktivní
|
Finanční hospodář spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
62500, 19561768, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U pošty, 287, 4 |
|
JOSEF LUCKÝ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69141, 18990151, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Hájová, 1084, 3, Hájová 1084/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
PETR DOČKAL
|
Aktivní
|
Místopředseda spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69301, 10194525, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 210, 30, Hradní 210/30, 69301 Hustopeče |
|
OTO BLAŽEK
|
Aktivní
|
Jednatel spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69168, 10095594, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 247, č.p. 247, 69168 Starovičky |
|
JAROSLAV KLIMEŠ
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
69301, 10194088, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Masarykovo nám., 166, 11, Masarykovo nám. 166/11, 69301 Hustopeče |
|
FRANTIŠEK SAIDL
|
Aktivní
|
Finanční hospodář spolku |
12.05.2020 |
Adresa: |
62500, 19561768, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U pošty, 287, 4, U pošty 287/4, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
FRANTIŠEK SAIDL
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
03.04.2018 |
Adresa: |
62500, 19561768, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U pošty, 287, 4 |
|
FRANTIŠEK SAIDL
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
03.04.2018 |
Adresa: |
62500, 19561768, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, U pošty, 287, 4, U pošty 287/4, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
OTO BLAŽEK
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
10.04.2017 |
Adresa: |
69168, 10095594, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 247 |
|
OTO BLAŽEK
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
10.04.2017 |
Adresa: |
69168, 10095594, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 247, č.p. 247, 69168 Starovičky |
|
OTO BLAŽEK
|
Neaktivní
od 10.04.2017
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 10095594, Starovičky, Starovičky, 247 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 27130983, Hustopeče, Hustopeče, Herbenova, 982, 2a |
|
JOSEF LUCKÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Předseda výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69141, 18990151, Břeclav, Poštorná, Hájová, 1084, 3 |
|
VLADIMÍR KOTOUČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Místopředseda výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 10202676, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1009, 31 |
|
JAROSLAV KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 10194088, Hustopeče, Hustopeče, Masarykovo nám., 166, 11 |
|
OTO BLAŽEK
|
Neaktivní
od 10.04.2017
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69168, 10095594, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 247, č.p. 247, 69168 Starovičky |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 27130983, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Herbenova, 982, 2a, Herbenova 982/2a, 69301 Hustopeče |
|
JAROSLAV KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 10194088, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Masarykovo nám., 166, 11, Masarykovo nám. 166/11, 69301 Hustopeče |
|
JOSEF LUCKÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Předseda výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69141, 18990151, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Hájová, 1084, 3, Hájová 1084/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
VLADIMÍR KOTOUČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Místopředseda výboru |
19.06.2015 |
Adresa: |
69301, 10202676, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1009, 31, U Větrolamu 1009/31, 69301 Hustopeče |
|