FRANTIŠEK SVOBODA
|
Aktivní
|
předseda |
07.08.2024 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66, Josefa Hory 972/66, 58901 Třešť |
|
Mgr. MILUŠE SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
07.08.2024 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66, Josefa Hory 972/66, 58901 Třešť |
|
Bc. ZDENĚK DOLEŽAL
|
Aktivní
|
člen |
07.08.2024 |
Adresa: |
58901, 5736382, Jihlava, Třešť, Třešť, Roštýnská, 1231, 2, Roštýnská 1231/2, 58901 Třešť |
|
Ing. IVO ŠEBESTA
|
Aktivní
|
člen |
07.08.2024 |
Adresa: |
58901, 5735327, Jihlava, Třešť, Třešť, Nerudova, 1124, 2, Nerudova 1124/2, 58901 Třešť |
|
Mgr. MILUŠE SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66 |
|
Ing. IVO ŠEBESTA
|
Aktivní
|
člen |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5735327, Jihlava, Třešť, Třešť, Nerudova, 1124, 2 |
|
Bc. ZDENĚK DOLEŽAL
|
Aktivní
|
člen |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5736382, Jihlava, Třešť, Třešť, Roštýnská, 1231, 2 |
|
Mgr. MILUŠE SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
předseda |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66, Josefa Hory 972/66, 58901 Třešť |
|
Ing. IVO ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
člen |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5735327, Jihlava, Třešť, Třešť, Nerudova, 1124, 2, Nerudova 1124/2, 58901 Třešť |
|
Bc. ZDENĚK DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
člen |
09.07.2019 |
Adresa: |
58901, 5736382, Jihlava, Třešť, Třešť, Roštýnská, 1231, 2, Roštýnská 1231/2, 58901 Třešť |
|
Bc. ZDENĚK DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Předseda |
07.02.2019 |
Adresa: |
58901, 5736382, Jihlava, Třešť, Třešť, Roštýnská, 1231, 2 |
|
Bc. ZDENĚK DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Předseda |
07.02.2019 |
Adresa: |
58901, 5736382, Jihlava, Třešť, Třešť, Roštýnská, 1231, 2, Roštýnská 1231/2, 58901 Třešť |
|
DANA HRBOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
Předseda |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5730422, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 628, 4 |
|
MILUŠE SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Tajemník |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66 |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Člen |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5731216, Jihlava, Třešť, Třešť, Selská, 709, 15 |
|
DANA HRBOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
Předseda |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5730422, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 628, 4, Josefa Hory 628/4, 58901 Třešť |
|
MILUŠE SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Tajemník |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5733812, Jihlava, Třešť, Třešť, Josefa Hory, 972, 66, Josefa Hory 972/66, 58901 Třešť |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
Člen |
24.09.2016 |
Adresa: |
58901, 5731216, Jihlava, Třešť, Třešť, Selská, 709, 15, Selská 709/15, 58901 Třešť |
|