Ing LUBOMÍR MIŠKOLCI
|
Aktivní
|
předseda spolku |
26.05.2023 |
Adresa: |
76310, 30759650, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 395, Fojtská 395, 76310 Hvozdná |
|
Štěpán Gavenda
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
26.05.2023 |
Adresa: |
76001, 4243510, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3931, třída Tomáše Bati 3931, 76001 Zlín |
|
JIŘÍ KADLČÁK
|
Aktivní
|
místopředseda spolku |
26.05.2023 |
Adresa: |
76315, 25687328, Zlín, Všemina, Všemina, 312, č.p. 312, 76315 Všemina |
|
MICHAL VAŠEK
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář spolku |
26.05.2023 |
Adresa: |
76310, 3848671, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Trnková, 281, Trnková 281, 76310 Hvozdná |
|
PAVEL MANĎÁK
|
Aktivní
|
finanční hospodář spolku |
26.05.2023 |
Adresa: |
76315, 4126041, Zlín, Dešná, Dešná, 30, č.p. 30, 76315 Dešná |
|
LUBOMÍR MIŠKOLCI
|
Aktivní
|
konatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 30759650, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 395 |
|
Mgr. JIŘÍ MOTÝL
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848604, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 274 |
|
JAROSLAV STRNADEL
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848361, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Myslivecká, 249 |
|
MICHAL VAŠEK
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848671, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Trnková, 281 |
|
ŠTĚPÁN GAVENDA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
předseda |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3847781, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Borová, 191 |
|
ŠTĚPÁN GAVENDA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
předseda |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3847781, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Borová, 191, Borová 191, 76310 Hvozdná |
|
LUBOMÍR MIŠKOLCI
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
konatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 30759650, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 395, Fojtská 395, 76310 Hvozdná |
|
Mgr. JIŘÍ MOTÝL
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
finanční hospodář |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848604, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 274, Fojtská 274, 76310 Hvozdná |
|
JAROSLAV STRNADEL
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
místopředseda |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848361, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Myslivecká, 249, Myslivecká 249, 76310 Hvozdná |
|
MICHAL VAŠEK
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
myslivecký hospodář |
31.08.2018 |
Adresa: |
76310, 3848671, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Trnková, 281, Trnková 281, 76310 Hvozdná |
|
ŠTĚPÁN GAVENDA
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
předseda spolku |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3847781, Hvozdná, Hvozdná, Borová, 191 |
|
Mgr. JIŘÍ MOTÝL
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848604, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 274 |
|
JAROSLAV MOTÝL
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
finanční hospodář |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848507, Hvozdná, Hvozdná, U Vodojemu, 263 |
|
MICHAL VAŠEK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
myslivecký hospodář |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848671, Hvozdná, Hvozdná, Trnková, 281 |
|
JAROSLAV STRNADEL
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848361, Hvozdná, Hvozdná, Myslivecká, 249 |
|
MICHAL VAŠEK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
myslivecký hospodář |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848671, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Trnková, 281, Trnková 281, 76310 Hvozdná |
|
JAROSLAV STRNADEL
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848361, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Myslivecká, 249, Myslivecká 249, 76310 Hvozdná |
|
ŠTĚPÁN GAVENDA
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
předseda spolku |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3847781, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Borová, 191, Borová 191, 76310 Hvozdná |
|
Mgr. JIŘÍ MOTÝL
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848604, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Fojtská, 274, Fojtská 274, 76310 Hvozdná |
|
Jaroslav Motýl
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
finanční hospodář |
27.08.2015 |
Adresa: |
76310, 3848507, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, U Vodojemu, 263, U Vodojemu 263, 76310 Hvozdná |
|