PETR KADLEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2023 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123 |
|
PETR KADLEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2023 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123, č.p. 123, 66471 Hvozdec |
|
MVDr. JAROMÍR STEINHAUSER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24616290, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 208 |
|
VLADIMÍR KAMENÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24616117, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 190 |
|
JIŘÍ SOVA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24615528, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 131 |
|
LADISLAV VODA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24615587, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 137 |
|
MVDr. JAROMÍR STEINHAUSER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24616290, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 208, č.p. 208, 66471 Lažánky |
|
VLADIMÍR KAMENÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24616117, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 190, č.p. 190, 66471 Lažánky |
|
JIŘÍ SOVA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24615528, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 131, č.p. 131, 66471 Lažánky |
|
LADISLAV VODA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 24615587, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 137, č.p. 137, 66471 Lažánky |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
jednatel |
25.02.2022 |
Adresa: |
66471, 24615854, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 164 |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
jednatel |
25.02.2022 |
Adresa: |
66471, 24615854, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 164, č.p. 164, 66471 Lažánky |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123 |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123, č.p. 123, 66471 Hvozdec |
|
MVDr. JAROMÍR STEINHAUSER
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
předseda výboru |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616290, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 208 |
|
VLADIMÍR KAMENÍK
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
místopředseda výboru |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616117, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 190 |
|
VLADIMÍR SYNEK
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
finanční hospodář |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616036, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 182 |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123 |
|
JIŘÍ SOVA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
myslivecký hospodář |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24615528, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 131 |
|
MVDr. JAROMÍR STEINHAUSER
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
předseda výboru |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616290, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 208, č.p. 208, 66471 Lažánky |
|
VLADIMÍR KAMENÍK
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
místopředseda výboru |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616117, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 190, č.p. 190, 66471 Lažánky |
|
VLADIMÍR SYNEK
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
finanční hospodář |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24616036, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 182, č.p. 182, 66471 Lažánky |
|
PETR KADLEC
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 74274236, Brno-venkov, Hvozdec, Hvozdec, 123, č.p. 123, 66471 Hvozdec |
|
JIŘÍ SOVA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
myslivecký hospodář |
11.03.2021 |
Adresa: |
66471, 24615528, Brno-venkov, Lažánky, Lažánky, 131, č.p. 131, 66471 Lažánky |
|