Mgr. JIŘÍ JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749848, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 387, 3 |
|
Mgr. JIŘÍ JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749848, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 387, 3, Střední 387/3, Ponava, 60200 Brno |
|
JIŘÍ JANÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19749848, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 387, 3 |
|
JIŘÍ JANÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19749848, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 387, 3, Střední 387/3, Ponava, 60200 Brno |
|
Jiří Janák
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
60200, Brno, Královo Pole, Ponava, Střední, 3 |
|
JIŘÍ JANÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
60200, 19749848, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 387, 3, Střední 387/3, Ponava, 60200 Brno |
|
Jakub Žiška
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
Jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
68601, Uherské Hradiště, Příční, I/761 |
|
Jakub Žiška
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
Jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
I/761, Uherské Hradiště, Příční, 68601, Příční I/761, 68601 Uherské Hradiště, Česká republika |
|
Ing. Radka Kaňovská
|
Neaktivní
od 09.06.1995
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
68602, Staré Město u Uh. Hradiště, Nová čtvrť 1617 |
|
Ing. Radka Kaňovská
|
Neaktivní
od 09.06.1995
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
Staré Město u Uh. Hradiště, Nová čtvrť 1617, 68602, Nová čtvrť 1617, 68602 Staré Město u Uh. Hradiště, Česká republika |
|