IVO KOČÍ
|
Neaktivní
od 18.07.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19572930, Brno, Židenice, Bořetická, 4132, 4 |
|
IVO KOČÍ
|
Neaktivní
od 18.07.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19572930, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4132, 4, Bořetická 4132/4, Židenice, 62800 Brno |
|
Ivo Kočí
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
62900, 19572930, Brno-město, Brno, Bořetická, 4 |
|
IVO KOČÍ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
62800, 19572930, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4132, 4, Bořetická 4132/4, Židenice, 62800 Brno |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
62100, 19498195, Brno-město, Brno, Dudíkova, 17 |
|
Ing. Petr Budín
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
62100, 19077866, Brno-město, Brno, Příhon, 9 |
|
Luboš Živný
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
60200, Brno, Renneská, 42 |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
62100, 19498195, Brno-město, Brno, Řečkovice, Dudíkova, 590, 17, Dudíkova 590/17, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Petr Budín
|
Neaktivní
od 03.08.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
62100, 19077866, Brno-město, Brno, Ořešín, Příhon, 89, 9, Příhon 89/9, Ořešín, 62100 Brno |
|
Luboš Živný
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
63900, 19130198, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 765, 42, Renneská třída 765/42, Štýřice, 63900 Brno |
|
Luboš Živný
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
05.06.1996 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Renneská, 42 |
|
Luboš Živný
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
05.06.1996 |
Adresa: |
63900, 19130198, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 765, 42, Renneská třída 765/42, Štýřice, 63900 Brno |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
19498195, Brno, Dudíkova, 17 |
|
Petr Budín
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
19077866, Brno, Příhon, 9 |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
62100, 19498195, Brno-město, Brno, Řečkovice, Dudíkova, 590, 17, Dudíkova 590/17, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Petr Budín
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
62100, 19077866, Brno-město, Brno, Ořešín, Příhon, 89, 9, Příhon 89/9, Ořešín, 62100 Brno |
|