MIROSLAVA VOJTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2023 |
Adresa: |
69106, 10165134, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Ořechová, 258, 13, Ořechová 258/13, 69106 Velké Pavlovice |
|
HANA LATÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2015 |
Adresa: |
69615, 13377515, Čejkovice, Čejkovice, Bílovická, 250 |
|
HANA LATÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2015 |
Adresa: |
69615, 13377515, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Bílovická, 250, Bílovická 250, 69615 Čejkovice |
|
ing. JAROSLAV BIDMON
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
69106, 10164570, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Pod Břehy, 197, 5 |
|
ing. JAROSLAV BIDMON
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
69106, 10164570, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Pod Břehy, 197, 5, Pod Břehy 197/5, 69106 Velké Pavlovice |
|
MIROSLAVA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
69109, 10184775, Vrbice, Vrbice, 104 |
|
MIROSLAVA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
69109, 10184775, Břeclav, Vrbice, Vrbice, 104, č.p. 104, 69109 Vrbice |
|
ing. Jaroslav Bidmon
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
27.09.1994 |
Adresa: |
10164570, Velké Pavlovice, Pod břehy, 5 |
|
ing. JAROSLAV BIDMON
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
27.09.1994 |
Adresa: |
69106, 10164570, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Pod Břehy, 197, 5, Pod Břehy 197/5, 69106 Velké Pavlovice |
|
Ing. Stanislav Herzán
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
10187677, Vrbice, 400 |
|
Ing. Stanislav Herzán
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
69109, 10187677, Břeclav, Vrbice, Vrbice, 400, č.p. 400, 69109 Vrbice |
|
Ing. Stanislav Herzám
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
10187677, Vrbice, 400 |
|
ing. Jaroslav Bidmon
|
Neaktivní
od 21.11.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
10164570, Velké Pavlovice, Pod břehy, 5 |
|
Radek Zálešák
|
Neaktivní
od 02.08.2005
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
10187766, Vrbice, 409 |
|
Miroslava Martincová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
999999999, Vrbice, 104 |
|
Ing. Stanislav Herzám
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
69109, 10187677, Břeclav, Vrbice, Vrbice, 400, č.p. 400, 69109 Vrbice |
|
ing. JAROSLAV BIDMON
|
Neaktivní
od 21.11.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
69106, 10164570, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Pod Břehy, 197, 5, Pod Břehy 197/5, 69106 Velké Pavlovice |
|
Radek Zálešák
|
Neaktivní
od 02.08.2005
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
69109, 10187766, Břeclav, Vrbice, Vrbice, 409, č.p. 409, 69109 Vrbice |
|
Miroslava Martincová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
104, Vrbice, Vrbice 104, Česká republika |
|