Mgr. BORIS GELETKA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
05333, Nálepkovo, Pri Strážnickom Potoku 292/25 |
|
Mgr. BORIS GELETKA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
Nálepkovo, Pri Strážnickom Potoku 292/25, 05333, Pri Strážnickom Potoku 292/25, 05333 Nálepkovo, Slovensko |
|
VLADIMÍR KŘÍSTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
73514, 17002010, Karviná, Orlová, Poruba, K Rybníku, 173 |
|
Bc. VLADIMÍR KURKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
70200, 41422864, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Biskupa Bruna, 3347, 1 |
|
Bc. VLADIMÍR KURKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
70200, 41422864, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Biskupa Bruna, 3347, 1, náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VLADIMÍR KŘÍSTEK
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
jednatel |
25.02.2020 |
Adresa: |
73514, 17002010, Karviná, Orlová, Poruba, K Rybníku, 173, K Rybníku 173, Poruba, 73514 Orlová |
|
Bc. VLADIMÍR KURKA
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
73564, 27006425, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Životická, 1417, 41 |
|
Ing. LADISLAV SMUTNÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
62100, 27880958, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 290, 11 |
|
Ing. DUŠAN NEVRTAL
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
64400, 28306503, Brno-město, Brno, Útěchov, Mladá, 251, 6 |
|
Bc. VLADIMÍR KURKA
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
73564, 27006425, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Životická, 1417, 41, Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Ing. LADISLAV SMUTNÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
62100, 27880958, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 290, 11, Brigádnická 290/11, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|
Ing. DUŠAN NEVRTAL
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
64400, 28306503, Brno-město, Brno, Útěchov, Mladá, 251, 6, Mladá 251/6, Útěchov, 64400 Brno |
|
PETR PANSCHAB
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno, Židenice, Tovačovského, 3760, 31 |
|
JUDr. OLDŘICH VANÍČEK
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21745030, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Varšavská, 546, 31 |
|
PETR PANSCHAB
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno-město, Brno, Židenice, Tovačovského, 3760, 31, Tovačovského 3760/31, Židenice, 63600 Brno |
|
JUDr. OLDŘICH VANÍČEK
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21745030, Praha, Vinohrady, Varšavská, 546, 31, Varšavská 546/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Oldřich Vaníček
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
12000, Praha, Praha 2, Varšavská, 546/31 |
|
Petr Panschab
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
Jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno, Tovačovského, 31 |
|
JUDr. OLDŘICH VANÍČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21745030, Praha, Vinohrady, Varšavská, 546, 31, Varšavská 546/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR PANSCHAB
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
Jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno-město, Brno, Židenice, Tovačovského, 3760, 31, Tovačovského 3760/31, Židenice, 63600 Brno |
|
Petr Panschab
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno, Tovačovského, 31 |
|
PETR PANSCHAB
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Jednatel |
02.11.1998 |
Adresa: |
63600, 19657463, Brno-město, Brno, Židenice, Tovačovského, 3760, 31, Tovačovského 3760/31, Židenice, 63600 Brno |
|
JUDr. Oldřich Vaníček
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
21745030, Praha 2, Praha 2, Varšavská, 31 |
|
JUDr. OLDŘICH VANÍČEK
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
12000, 21745030, Praha, Vinohrady, Varšavská, 546, 31, Varšavská 546/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
21946451, Praha 4, Svatoslavova, 19 |
|
ing. Jindřich Rosický
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
19509537, Brno, Kremličkova, 2 |
|
JUDr. Oldřich Vaníček
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
21745030, Praha 2, Varšavská, 31 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19, Svatoslavova 766/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Jindřich Rosický
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
62100, 19509537, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kremličkova, 1609, 2, Kremličkova 1609/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JUDr. OLDŘICH VANÍČEK
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
12000, 21745030, Praha, Vinohrady, Varšavská, 546, 31, Varšavská 546/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|