Ing. JARMILA ŠPENDLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
76001, 4230973, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2602 |
|
Ing. JARMILA ŠPENDLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
76001, 4230973, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2602, Štefánikova 2602, 76001 Zlín |
|
Ing. Jarmila Špendlíková
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
76001, 4230973, Zlín, Štefánikova, 2602 |
|
Ing. JARMILA ŠPENDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
76001, 4230973, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2602, Štefánikova 2602, 76001 Zlín |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
jednatel |
20.10.2003 |
Adresa: |
76001, 4212266, Zlín, Na výsluní, 524 |
|
ing. ZDENĚK BLAŽEK
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
jednatel |
20.10.2003 |
Adresa: |
76001, 4212266, Zlín, Zlín, Zlín, Na Výsluní, 524, Na Výsluní 524, 76001 Zlín |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 20.10.2003
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Zálešná, VIII/3170 |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 20.10.2003
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
76001, 4236408, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná VIII, 3170, Zálešná VIII 3170, 76001 Zlín |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
Zlín, Zálešná, VIII/3170 |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
10.05.1993 |
Adresa: |
76001, 4236408, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná VIII, 3170, Zálešná VIII 3170, 76001 Zlín |
|