Ing. Jindřich Slavičínský
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
4, Kroměříž, Kroměříž, Vrchlického, 734/3a |
|
ing. JINDŘICH SLAVIČÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
76701, 10352431, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Vrchlického, 734, 3a, Vrchlického 734/3a, 76701 Kroměříž |
|
Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
4072251, Napajedla, Palackého, 99 |
|
Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
76361, 4072251, Zlín, Napajedla, Napajedla, Palackého, 99, Palackého 99, 76361 Napajedla |
|
ing. Aleš Rektořík
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
jednatel |
02.09.1993 |
Adresa: |
4143230, Otrokovice, Vrchlického, 989 |
|
Ing. Jan Páleník
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
jednatel |
02.09.1993 |
Adresa: |
4142730, Otrokovice, Mánesova, 938 |
|
ing. Aleš Rektořík
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
jednatel |
02.09.1993 |
Adresa: |
76502, 4143230, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Vrchlického, 989, Vrchlického 989, 76502 Otrokovice |
|
Ing. JAN PÁLENÍK
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
jednatel |
02.09.1993 |
Adresa: |
76502, 4142730, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Mánesova, 938, Mánesova 938, 76502 Otrokovice |
|
Karel Bambuch
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
jednatel |
18.05.1993 |
Adresa: |
3, Otrokovice, Trávníky, 1206 |
|
Karel Bambuch
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
jednatel |
18.05.1993 |
Adresa: |
1206, Otrokovice, Trávníky, Trávníky 1206, Otrokovice, Česká republika |
|