Ing. JIŘÍ OTŘÍSAL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
69301, 10201751, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Střední, 938, 15 |
|
Ing. JIŘÍ OTŘÍSAL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
69301, 10201751, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Střední, 938, 15, Střední 938/15, 69301 Hustopeče |
|
Ing. Hana Jeřábková
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
62800, 19432551, Brno, Líšeň, Zikova, 2107/10 |
|
Ing. Hana Jeřábková
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
62800, 19432551, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2107, 10, Zikova 2107/10, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Jiří Otřísal
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
69301, 10201751, Hustopeče, Střední, 938/15 |
|
Ing. JIŘÍ OTŘÍSAL
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
69301, 10201751, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Střední, 938, 15, Střední 938/15, 69301 Hustopeče |
|
Ing. Dagmar Slezáková
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
05.04.2008 |
Adresa: |
62500, 19213395, Brno, Bohunice, Švermova, 281/10 |
|
Ing. Dagmar Slezáková
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
05.04.2008 |
Adresa: |
62500, 19213395, Brno-město, Brno, Bohunice, Švermova, 281, 10, Švermova 281/10, Bohunice, 62500 Brno |
|
Dagmar Straková
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
jednatel |
05.08.2005 |
Adresa: |
38001, 14684098, Hříšice, Jersice, 25 |
|
Dagmar Straková
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
jednatel |
05.08.2005 |
Adresa: |
38001, 14684098, Jindřichův Hradec, Hříšice, Jersice, 25, Jersice 25, 38001 Hříšice |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
14684098, Jindřichův Hradec, Hříšice, Jersice, 25 |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
jednatel |
28.04.1998 |
Adresa: |
38001, 14684098, Jindřichův Hradec, Hříšice, Jersice, 25, Jersice 25, 38001 Hříšice |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 28.04.1998
|
jednatel |
28.07.1994 |
Adresa: |
Dačice, Jersice, 25 |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 28.04.1998
|
jednatel |
28.07.1994 |
Adresa: |
38001, 14684098, Jindřichův Hradec, Hříšice, Jersice, 25, Jersice 25, 38001 Hříšice |
|
Ing. Jaroslav Burda
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
jednatel |
14.06.1993 |
Adresa: |
19175043, Brno, Kotlářská, 25 |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
jednatel |
14.06.1993 |
Adresa: |
Dačice, Jersice, 25 |
|
Ing. Jaroslav Burda
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
jednatel |
14.06.1993 |
Adresa: |
60200, 19175043, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 817, 25, Kotlářská 817/25, Veveří, 60200 Brno |
|
Vlastimil Straka
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
jednatel |
14.06.1993 |
Adresa: |
38001, 14684098, Jindřichův Hradec, Hříšice, Jersice, 25, Jersice 25, 38001 Hříšice |
|