ZDENĚK ANDRÝSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
ZDENĚK ANDRÝSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Zdeněk Andrýsek
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
70030, 3273806, Ostrava, Zábřeh, Jižní, 2166/13 |
|
Zdeněk Andrýsek
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
70030, 3273806, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jižní, 2166, 13, Jižní 2166/13, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Josef Kokta
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
jednatelé |
04.09.2002 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071 |
|
Josef Kokta
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
jednatelé |
04.09.2002 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071, Tyršova 2071, 25601 Benešov |
|
Josef Kokta
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatelé |
29.03.1993 |
Adresa: |
2980231, Čerčany, Příčná, 467 |
|
Pavel Frajt
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
Praha 10, U dvojdomu, 862/10 |
|
Jiří Protiva
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
22625682, Praha 10, Rembrandtova, 2190/14 |
|
Břetislav Petržilka
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
22635203, Praha 10, U krbu, 3107/28 |
|
Petr Záruba
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
22194720, Praha 6, Fetrovská, 21 |
|
Jaroslav Opriš
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
2980045, Čerčany, K vodárně, 448 |
|
Pavel Frajt
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
10200, 22573330, Praha, Hostivař, U dvojdomů, 862, 10, U dvojdomů 862/10, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jiří Protiva
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
10000, 22625682, Praha, Strašnice, Rembrandtova, 2190, 14, Rembrandtova 2190/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Břetislav Petržilka
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
10000, 22635203, Praha, Strašnice, U krbu, 3107, 28, U krbu 3107/28, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Petr Záruba
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
16000, 22194720, Praha, Dejvice, Fetrovská, 858, 21, Fetrovská 858/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Josef Kokta
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatelé |
29.03.1993 |
Adresa: |
25722, 2980231, Benešov, Čerčany, Čerčany, Příčná, 467, Příčná 467, 25722 Čerčany |
|
Jaroslav Opriš
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
|
29.03.1993 |
Adresa: |
25722, 2980045, Benešov, Čerčany, Čerčany, K vodárně, 448, K vodárně 448, 25722 Čerčany |
|