ALEŠ MERTA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22693432, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9 |
|
ALEŠ MERTA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22693432, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9, Kpt. Stránského 1001/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
FRANTIŠEK MERTA
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22693432, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9 |
|
FRANTIŠEK MERTA
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
28.09.2021 |
Adresa: |
19800, 22693432, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9, Kpt. Stránského 1001/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Aleš Merta
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
19800, Praha 9, Černý Most II, Kpt. Stránského, 1001, 9 |
|
ALEŠ MERTA
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
19800, 22693432, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9, Kpt. Stránského 1001/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Bedřich Pavlík
|
Neaktivní
od 23.06.2005
|
jednatel |
18.06.1998 |
Adresa: |
14000, 21869359, Praha 4, Praha 4, Horáčkova, 1209/17 |
|
Bedřich Pavlík
|
Neaktivní
od 23.06.2005
|
jednatel |
18.06.1998 |
Adresa: |
14000, 21869359, Praha, Krč, Horáčkova, 1209, 17, Horáčkova 1209/17, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Švarc
|
Neaktivní
od 16.05.1995
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
22621261, Praha 10, Brigádníků, 15 |
|
Pavel Král
|
Neaktivní
od 23.06.2005
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
22044574, Praha 5, Od Vysoké, 273 |
|
Jiří Dejl
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
22288686, Praha 6, Osamocená, 12/439 |
|
Bohuslav Labík
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
Praha 10, Beimlerova, 904 |
|
František Merta
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
22693432, Praha 9, kpt. Stránského, 1001 |
|
Jaroslav Švarc
|
Neaktivní
od 16.05.1995
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
10000, 22621261, Praha, Strašnice, Brigádníků, 1817, 15, Brigádníků 1817/15, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Pavel Král
|
Neaktivní
od 23.06.2005
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
15000, 22044574, Praha, Radlice, Od Vysoké, 273, 6, Od Vysoké 273/6, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Bohuslav Labík
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
904, Praha 10, Beimlerova, Beimlerova 904, Praha 10, Česká republika |
|
Jiří Dejl
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22288686, Praha, Vokovice, Osamocená, 439, 12, Osamocená 439/12, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
FRANTIŠEK MERTA
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
jednatel |
25.02.1993 |
Adresa: |
19800, 22693432, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 1001, 9, Kpt. Stránského 1001/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|