Ing. Pavel Habarta
|
Neaktivní
od 16.12.2002
|
Jednatel |
11.10.2001 |
Adresa: |
69801, 1, Veselí na Moravě, Hutník, 146 |
|
Ing. Pavel Habarta
|
Neaktivní
od 16.12.2002
|
Jednatel |
11.10.2001 |
Adresa: |
69801, 26973324, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, Hutník č.ev. 146, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Peter Puchner
|
Neaktivní
od 11.10.2001
|
Jednatel |
12.02.1999 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Vídeňská, 45 |
|
Milan Rálek
|
Neaktivní
od 16.12.2002
|
Jednatel |
12.02.1999 |
Adresa: |
25164, 21303851, Mnichovice, Bezručova, 347 |
|
Peter Puchner
|
Neaktivní
od 11.10.2001
|
Jednatel |
12.02.1999 |
Adresa: |
63900, 19124953, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 258, 45, Vídeňská 258/45, Štýřice, 63900 Brno |
|
Milan Rálek
|
Neaktivní
od 16.12.2002
|
Jednatel |
12.02.1999 |
Adresa: |
25164, 21303851, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Bezručova, 347, Bezručova 347, 25164 Mnichovice |
|
Ing. Jan Odvárka
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
Jednatel |
26.03.1993 |
Adresa: |
21845727, Praha 4, Praha 4, Dědinova, 2012 |
|
Ing. Jan Odvárka
|
Neaktivní
od 12.02.1999
|
Jednatel |
26.03.1993 |
Adresa: |
14800, 21845727, Praha, Chodov, Dědinova, 2012, 21, Dědinova 2012/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|