Ing. MIROSLAV POLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
41201, 2919257, Litoměřice, Pokratice, Sadová, 451, 9 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
41201, 2919257, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Sadová, 451, 9, Sadová 451/9, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Mgr. JANA HASLINGEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
41201, 2914905, Litoměřice, Předměstí, Raisova, 2061, 20 |
|
Mgr. JANA HASLINGEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
41201, 2914905, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Raisova, 2061, 20, Raisova 2061/20, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Petr Hlávka
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
19700, 22459014, Praha 9, Vrchlabská, 32/23 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
41201, 2919257, Litoměřice, Sadová, 451/9 |
|
Ing. PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
19700, 22459014, Praha, Kbely, Vrchlabská, 32, 23, Vrchlabská 32/23, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
41201, 2919257, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Sadová, 451, 9, Sadová 451/9, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Bohuslav Holub
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
41301, 16869729, Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka, 1810 |
|
Ing. Bohuslav Holub
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
41301, 16869729, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka, 1810, Dr. Slavíka 1810, 41301 Roudnice nad Labem |
|
ing. Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
999999999, Praha 5, Xaveriova, 2735 |
|
ing. Petr Zeman
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
22575995, Praha 10, Kozmíkova, 7 |
|
ing. Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
15000, 30485436, Praha, Smíchov, Xaveriova, 2735, 13, Xaveriova 2735/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Petr Zeman
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
10200, 22575995, Praha, Hostivař, Kozmíkova, 1103, 7, Kozmíkova 1103/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|