Ing. MARTIN LAIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22205560, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49 |
|
Ing. Martin Lain
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49, Evropská 1729/49, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MARTIN LAIN
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22205560, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49 |
|
Ing. Martin Lain
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
Jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49, Evropská 1729/49, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MARTIN LAIN
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha 6, Dejvice, Evropská, 1729, 49 |
|
Ing. Martin Lain
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49, Evropská 1729/49, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Lain
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
22205560, Praha 6, Praha 6, Evropská, 49 |
|
Ing. Martin Lain
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49, Evropská 1729/49, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Rudolf Lain
|
Neaktivní
od 10.01.2008
|
Jednatel |
05.04.1993 |
Adresa: |
22205560, Praha 6, Evropská, 49 |
|
RUDOLF LAIN
|
Neaktivní
od 10.01.2008
|
Jednatel |
05.04.1993 |
Adresa: |
16000, 22205560, Praha, Dejvice, Evropská, 1729, 49, Evropská 1729/49, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|