DANA GUTMANN
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
DANA GUTMANN
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
DANA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
DANA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
DANA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
16900, 22172408, Praha, Břevnov, Bělohorská, 2062, 219 |
|
DANA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
16900, 22172408, Praha, Břevnov, Bělohorská, 2062, 219, Bělohorská 2062/219, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. František Nekovář
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
14000, 22714103, Praha 4, Krč, Krchlebská, 10 |
|
Ing. František Nekovář
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
14000, 22714103, Praha, Krč, Krchlebská, 1892, 10, Krchlebská 1892/10, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Šárka Tkadlecová
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
09.12.1994 |
Adresa: |
22714103, Praha 4, Krchlebská, 10 |
|
Ing. Šárka Tkadlecová
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
09.12.1994 |
Adresa: |
14000, 22714103, Praha, Krč, Krchlebská, 1892, 10, Krchlebská 1892/10, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Václav Fišer
|
Neaktivní
od 09.12.1994
|
Jednatel |
13.04.1993 |
Adresa: |
27351, Unhošť, Červený Újezd, 119 |
|
Václav Fišer
|
Neaktivní
od 09.12.1994
|
Jednatel |
13.04.1993 |
Adresa: |
119, Unhošť, Červený Újezd, 27351, Červený Újezd 119, 27351 Unhošť, Česká republika |
|