doc. MUDr. LUCIE ŠRÁMKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.12.2023 |
Adresa: |
15000, 22027513, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 911, 15, Na Šmukýřce 911/15, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
AGNES MIKSCH
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.07.2021 |
Adresa: |
18100, 22324003, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Bukolská, 773, 8 |
|
AGNES MIKSCH
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.07.2021 |
Adresa: |
18100, 22324003, Praha, Bohnice, Bukolská, 773, 8, Bukolská 773/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. LENKA KLICPEROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22201432, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Šťáhlavce, 1401, 7 |
|
Ing. VLADIMÍR KROC
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
26724, 15476421, Beroun, Velký Chlumec, Malý Chlumec, 68 |
|
Ing. ROMAN STREJČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22197541, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nikoly Tesly, 1094, 8 |
|
prof.MUDr. JAN STARÝ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21747636, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11 |
|
Mgr. LENKA KLICPEROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22201432, Praha, Dejvice, Na Šťáhlavce, 1401, 7, Na Šťáhlavce 1401/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. VLADIMÍR KROC
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
26724, 15476421, Beroun, Velký Chlumec, Malý Chlumec, 68, Malý Chlumec 68, 26724 Velký Chlumec |
|
Ing. ROMAN STREJČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22197541, Praha, Dejvice, Nikoly Tesly, 1094, 8, Nikoly Tesly 1094/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
prof.MUDr. JAN STARÝ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
06.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11, Sázavská 791/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
prof. MUDr. ROMAN KODET
|
Aktivní
|
člen správní rady |
26.01.2018 |
Adresa: |
26601, 5938716, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Družstevní, 1310, 7 |
|
Ing. BRONISLAVA BALÁKOVÁ
|
Aktivní
|
|
24.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22251910, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Vondroušova, 1207, 52 |
|
Ing. BRONISLAVA BALÁKOVÁ
|
Aktivní
|
|
24.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22251910, Praha, Řepy, Vondroušova, 1207, 52, Vondroušova 1207/52, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
MUDr. VRATISLAV ŠMELHAUS
|
Aktivní
|
místopředseda |
22.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22698191, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1353, 38 |
|
MUDr. VRATISLAV ŠMELHAUS
|
Aktivní
|
místopředseda |
22.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22698191, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1353, 38, Mrkvičkova 1353/38, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mgr. PETR HORKÝ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
07.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21719659, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Národní, 416, 37 |
|
Mgr. PETR HORKÝ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
07.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21719659, Praha, Staré Město, Národní, 416, 37, Národní 416/37, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
prof. MUDr. ROMAN KODET
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
člen správní rady |
26.01.2018 |
Adresa: |
26601, 5938716, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Družstevní, 1310, 7, Družstevní 1310/7, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
CONSTANTIN LOUIS PLESKY
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
člen správní rady |
24.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22080449, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klicperova, 570, 2 |
|
AGNES VRBICKÁ MIKSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen správní rady |
24.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22324003, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Bukolská, 773, 8 |
|
CONSTANTIN LOUIS PLESKY
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
člen správní rady |
24.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22080449, Praha, Smíchov, Klicperova, 570, 2, Klicperova 570/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
AGNES VRBICKÁ MIKSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen správní rady |
24.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22324003, Praha, Bohnice, Bukolská, 773, 8, Bukolská 773/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Prof.MUDr. JOSEF KOUTECKÝ
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
předseda |
15.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22305645, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Janovského, 987, 19 |
|
Prof.MUDr. JOSEF KOUTECKÝ
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
předseda |
15.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22305645, Praha, Holešovice, Janovského, 987, 19, Janovského 987/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
prof.MUDr. JAN STARÝ
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
|
07.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21747636, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11 |
|
prof.MUDr. JAN STARÝ
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
|
07.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11, Sázavská 791/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Constantin Plesky
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen správní rady |
10.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22080449, Praha 5, Smíchov, Klicperova, 570, 2 |
|
Agnes Vrbická Mikschová
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen správní rady |
10.02.2012 |
Adresa: |
18100, 22324003, Praha 8, Bohnice, Bukolská, 773, 8 |
|
Agnes Vrbická Mikschová
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen správní rady |
10.02.2012 |
Adresa: |
18100, 22324003, Praha, Bohnice, Bukolská, 773, 8, Bukolská 773/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Constantin Plesky
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen správní rady |
10.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22080449, Praha, Smíchov, Klicperova, 570, 2, Klicperova 570/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jana Bartoňová
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
|
27.11.2004 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Janského, 2129 |
|
Prof.MUDr. Jan Starý
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
|
27.11.2004 |
Adresa: |
21747636, Praha 2, Sázavská, 11 |
|
Jana Bartoňová
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
|
27.11.2004 |
Adresa: |
2129, Praha 5, Praha 5, Janského, Janského 2129, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
prof.MUDr. JAN STARÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
|
27.11.2004 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11, Sázavská 791/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jana Tesařová
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Janského, 2129 |
|
Karel Soukup
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
22688188, Praha 10, Praha 10, Sněženková, 2 |
|
Constantin Plesky
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
22246860, Praha 6, Ke kaménce, 364 |
|
Prof.MUDr. Josef Koutecký
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
předseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
22305645, Praha 7, Praha 7, Janovského, 19 |
|
MUDr. Vratislav Šmelhaus
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
místopředseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
21780323, Praha 3, Praha 3, Křížkovského, 10 |
|
Ing. Bronislava Baláková
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
22251910, Praha 6, Praha 6, Vondroušova, 1207 |
|
Jana Tesařová
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
2129, Praha 5, Praha 5, Janského, Janského 2129, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Karel Soukup
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
10600, 22688188, Praha, Záběhlice, Sněženková, 3095, 2, Sněženková 3095/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Constantin Plesky
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
16300, 22246860, Praha, Řepy, Ke Kaménce, 364, 17, Ke Kaménce 364/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Prof.MUDr. JOSEF KOUTECKÝ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
předseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
17000, 22305645, Praha, Holešovice, Janovského, 987, 19, Janovského 987/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Vratislav Šmelhaus
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
místopředseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
13000, 21780323, Praha, Žižkov, Křížkovského, 1288, 10, Křížkovského 1288/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. BRONISLAVA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
|
26.02.1999 |
Adresa: |
16300, 22251910, Praha, Řepy, Vondroušova, 1207, 52, Vondroušova 1207/52, Řepy, 16300 Praha 6 |
|