Mgr. MILOŠ NEZBEDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
25065, 12651176, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Martinova, 142 |
|
Mgr. MILOŠ NEZBEDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
25065, 12651176, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Martinova, 142, Martinova 142, 25065 Líbeznice |
|
Nikolay Georgiev Kalonchev
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
15600, 22139451, Praha, Zbraslav, Pod spravedlností, 930 |
|
Nikolay Georgiev Kalonchev
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
29.02.2012 |
Adresa: |
15600, 22139451, Praha, Zbraslav, Pod spravedlností, 930, Pod spravedlností 930, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Jiří Suchan
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
14700, 21799644, Praha 4, Za Mlýnem, 288, 9 |
|
Marcela Suchanová
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
01311, Lietavská Lúčka, Na Vápenicu, 445, 40 |
|
Jiří Suchan
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
14700, 21799644, Praha, Braník, Za mlýnem, 288, 9, Za mlýnem 288/9, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Marcela Suchanová
|
Neaktivní
od 29.02.2012
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
Lietavská Lúčka, Na Vápenicu, 01311, 40, Na Vápenicu 445/40, 01311 Lietavská Lúčka, Slovensko |
|
MUDr. Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
22249397, Praha 6, Kolínova, 6 |
|
MUDr. Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
16300, 22249397, Praha, Řepy, Kolínova, 620, 6, Kolínova 620/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
MUDr. Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
jednatelé společnosti |
23.02.1993 |
Adresa: |
22122737, Praha 5, Amforová, 1929 |
|
Renata Modelská
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
22609814, Praha 10, Černokostelecká, 14 |
|
Karel Kučera
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
22122737, Praha 5, Amforová, 1929 |
|
Václav Modelský
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
21854963, Praha 4, Imrychova, 982 |
|
MUDr. Jana Kučerová
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
jednatelé společnosti |
23.02.1993 |
Adresa: |
15500, 22122737, Praha, Stodůlky, Amforová, 1929, 15, Amforová 1929/15, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Renata Modelská
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
10000, 22609814, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 909, 14, Černokostelecká 909/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Karel Kučera
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
15500, 22122737, Praha, Stodůlky, Amforová, 1929, 15, Amforová 1929/15, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Václav Modelský
|
Neaktivní
od 26.06.1998
|
|
23.02.1993 |
Adresa: |
14300, 21854963, Praha, Kamýk, Imrychova, 982, 5, Imrychova 982/5, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|