JUDr. VERONIKA ORDNUNGOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2024 |
Adresa: |
16900, 22161091, Praha, Břevnov, U Ladronky, 1145, 42, U Ladronky 1145/42, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. MICHAL OBORNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2024 |
Adresa: |
12000, 21754918, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1563, 77, Mánesova 1563/77, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. JAROSLAV PIHRT
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
10200, 22566872, Praha, Hostivař, U břehu, 291, 12 |
|
MUDr. VĚRA PIHRTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2023 |
Adresa: |
10200, 22566872, Praha, Hostivař, U břehu, 291, 12 |
|
MUDr. JAROSLAV PIHRT
|
Neaktivní
od 26.08.2024
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
10200, 22566872, Praha, Hostivař, U břehu, 291, 12, U břehu 291/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MUDr. VĚRA PIHRTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2024
|
jednatel |
19.01.2023 |
Adresa: |
10200, 22566872, Praha, Hostivař, U břehu, 291, 12, U břehu 291/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MUDr. Věra Pihrtová
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22687785, Praha 10, Zvonková, 3048/2 |
|
MUDr. Věra Pichrtová
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22687785, Praha 10, Zvonková, 3048/2 |
|
MUDr. Věra Pichrtová
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
10600, 22687785, Praha, Záběhlice, Zvonková, 3048, 2, Zvonková 3048/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MUDr. Věra Pihrtová
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
10600, 22687785, Praha, Záběhlice, Zvonková, 3048, 2, Zvonková 3048/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MUDr. Jaroslav Pihrt
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
24.02.1993 |
Adresa: |
22687785, Praha 10, Zvonková, 3048/2 |
|
MUDr. Jaroslav Pihrt
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
24.02.1993 |
Adresa: |
10600, 22687785, Praha, Záběhlice, Zvonková, 3048, 2, Zvonková 3048/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|