Ing. Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
Jednatel |
04.03.1995 |
Adresa: |
16000, 5, Praha 6, Bělohorská, 144 |
|
Ing. Jiří Hrbáček
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
Jednatel |
04.03.1995 |
Adresa: |
14000, 22710248, Praha 4, K Tůni, 1/773 |
|
Ing. Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
Jednatel |
04.03.1995 |
Adresa: |
144, Praha 6, Bělohorská, 16000, Bělohorská 144, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Ing. Jiří Hrbáček
|
Neaktivní
od 30.06.1995
|
Jednatel |
04.03.1995 |
Adresa: |
14200, 22710248, Praha, Libuš, K tůni, 773, 1, K tůni 773/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
ing. Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 04.03.1995
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
21842655, Praha 4, Ledvinova, 1709 |
|
ing. Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 04.03.1995
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
14900, 21842655, Praha, Chodov, Ledvinova, 1709, 2, Ledvinova 1709/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Grbáček
|
Neaktivní
od 24.02.1993
|
Ing. |
24.02.1993 |
Adresa: |
3, Havířov, ul. 2. pětiletky, 11/346 |
|
Peter Weidner
|
Neaktivní
od 10.06.1993
|
jednatelé |
24.02.1993 |
Adresa: |
22098402, Praha 5, Děvínská, 6 |
|
Ing. Jiří Hrbáček
|
Neaktivní
od 04.03.1995
|
Jednatel |
24.02.1993 |
Adresa: |
3, Havířov, ul. 2. pětiletky, 11/346 |
|
Jiří Grbáček
|
Neaktivní
od 24.02.1993
|
Ing. |
24.02.1993 |
Adresa: |
11/346, Havířov, ul. 2. pětiletky, ul. 2. pětiletky 11/346, Havířov, Česká republika |
|
Peter Weidner
|
Neaktivní
od 10.06.1993
|
jednatelé |
24.02.1993 |
Adresa: |
15000, 22098402, Praha, Smíchov, Děvínská, 2133, 6, Děvínská 2133/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Hrbáček
|
Neaktivní
od 04.03.1995
|
Jednatel |
24.02.1993 |
Adresa: |
11/346, Havířov, ul. 2. pětiletky, ul. 2. pětiletky 11/346, Havířov, Česká republika |
|