Ing. IRENA VLČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251251, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1 |
|
Ing. IRENA VLČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1, Jiránkova 1137/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DALIBOR VLČEK
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
Jednatel |
22.06.2016 |
Adresa: |
51722, 9687947, Rychnov nad Kněžnou, Albrechtice nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Na drahách, 109 |
|
DALIBOR VLČEK
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
Jednatel |
22.06.2016 |
Adresa: |
51722, 9687947, Rychnov nad Kněžnou, Albrechtice nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Na drahách, 109, Na drahách 109, 51722 Albrechtice nad Orlicí |
|
DALIBOR VLČEK
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251251, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1 |
|
DALIBOR VLČEK
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1, Jiránkova 1137/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Irena Vlčková
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha 6, Jiránkova, 1137, 1 |
|
Ing. IRENA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1, Jiránkova 1137/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Dalibor Vlček
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
Jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha 6, Jiránkova, 1137/1 |
|
DALIBOR VLČEK
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
Jednatel |
31.03.2004 |
Adresa: |
16300, 22251251, Praha, Řepy, Jiránkova, 1137, 1, Jiránkova 1137/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JUDr. Ivo Růžička
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
Jednatel |
26.02.1993 |
Adresa: |
22139885, Praha 5, Na plácku, 973 |
|
ing. Zdeněk Červínek
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
Jednatel |
26.02.1993 |
Adresa: |
22598570, Praha 10, Rezlerova, 288 |
|
JUDr. Ivo Růžička
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
Jednatel |
26.02.1993 |
Adresa: |
15600, 22139885, Praha, Zbraslav, Na plácku, 973, Na plácku 973, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ing. Zdeněk Červínek
|
Neaktivní
od 31.03.2004
|
Jednatel |
26.02.1993 |
Adresa: |
10900, 22598570, Praha, Petrovice, Rezlerova, 288, 44, Rezlerova 288/44, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|