Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
25101, 12730424, Praha-východ, Říčany, Říčany, Jasmínová, 1361, 10 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
25101, 12730424, Praha-východ, Říčany, Říčany, Jasmínová, 1361, 10, Jasmínová 1361/10, 25101 Říčany |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
Jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21771766, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kostnické náměstí, 498, 8 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
Jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21795282, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2532, 82 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
Jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21771766, Praha, Žižkov, Kostnické náměstí, 498, 8, Kostnické náměstí 498/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
Jednatel |
20.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21795282, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2532, 82, Na Balkáně 2532/82, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21795282, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2532, 82 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21795282, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2532, 82, Na Balkáně 2532/82, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Gregor
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
Jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
21795282, Praha 3, Na Balkáně, 82 |
|
Ing. Petr Novák
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
21771766, Praha 3, Kostnické nám., 8 |
|
Ing. JIŘÍ GREGOR
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
Jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
13000, 21795282, Praha, Žižkov, Na Balkáně, 2532, 82, Na Balkáně 2532/82, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
13000, 21771766, Praha, Žižkov, Kostnické náměstí, 498, 8, Kostnické náměstí 498/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|