RENÉ SLEZÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
73541, 18163602, Karviná, Petřvald, Petřvald, Jindřišská, 340 |
|
RENÉ SLEZÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.02.2020 |
Adresa: |
73541, 18163602, Karviná, Petřvald, Petřvald, Jindřišská, 340, Jindřišská 340, 73541 Petřvald |
|
RENÉ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
Jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
RENÉ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
Jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
René Slezák
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
Jednatel |
13.12.1996 |
Adresa: |
13000, 21765332, Praha 3, Praha 3, U Vinohradské nemocnice, 8/2223 |
|
René Slezák
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
Jednatel |
13.12.1996 |
Adresa: |
13000, 21765332, Praha, Vinohrady, U vinohradské nemocnice, 2223, 8, U vinohradské nemocnice 2223/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ivan Vardič
|
Neaktivní
od 13.12.1996
|
Jednatel |
15.03.1993 |
Adresa: |
Praha 4, Kozelkova, 1423 |
|
Ivan Vardič
|
Neaktivní
od 13.12.1996
|
Jednatel |
15.03.1993 |
Adresa: |
1423, Praha 4, Kozelkova, Kozelkova 1423, Praha 4, Česká republika |
|