FRANTIŠEK DROBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.08.2024 |
Adresa: |
28522, 11528494, Kutná Hora, Slavošov, Slavošov, 43, č.p. 43, 28522 Slavošov |
|
MICHAL VALENTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.08.2024 |
Adresa: |
25601, 2950294, Benešov, Benešov, Benešov, Čechova, 1947, Čechova 1947, 25601 Benešov |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42 |
|
TOMÁŠ JÍCHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
25241, 25140884, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Pražská, 382 |
|
TOMÁŠ JÍCHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
25241, 25140884, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Pražská, 382, Pražská 382, 25241 Dolní Břežany |
|
MAREK ČMEDLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
58401, 9407464, Havlíčkův Brod, Hněvkovice, Chotěměřice, 22 |
|
MARTIN JÍCHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
10000, 22669604, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1233, 160 |
|
JAN PAVLICA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11645547, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Fibichova, 382 |
|
MAREK ČMEDLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
58401, 9407464, Havlíčkův Brod, Hněvkovice, Chotěměřice, 22, Chotěměřice 22, 58401 Hněvkovice |
|
MARTIN JÍCHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
10000, 22669604, Praha, Vršovice, Ruská, 1233, 160, Ruská 1233/160, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 20.08.2024
|
předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42, Hranice 42, 28522 Slavošov |
|
PAVEL TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
předseda výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11527676, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 2 |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
místopředseda výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42 |
|
PAVEL TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
předseda výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11527676, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 2, Hranice 2, 28522 Slavošov |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
místopředseda výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42, Hranice 42, 28522 Slavošov |
|
JAN PAVLICA
|
Neaktivní
od 20.08.2024
|
člen výboru |
27.02.2021 |
Adresa: |
28522, 11645547, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Fibichova, 382, Fibichova 382, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
místopředseda výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42 |
|
JAN PAVLICA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
28522, 11645547, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Fibichova, 382 |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
místopředseda výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42, Hranice 42, 28522 Slavošov |
|
JAN PAVLICA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
28522, 11645547, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Fibichova, 382, Fibichova 382, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
ZDENĚK LAZAR
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
místopředseda výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11648490, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 707 |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11528044, Slavošov, Hranice, 42 |
|
PAVEL TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
předseda výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11527676, Slavošov, Hranice, 2 |
|
JOSEF VOSÁHLO
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11527692, Slavošov, Hranice, 4 |
|
MARTIN JÍCHA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
10000, 22669604, Praha, Vršovice, Ruská, 1233, 160 |
|
ZDENĚK LAZAR
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
místopředseda výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11648490, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 707, Dvouletky 707, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
VLASTIMIL LEBEDA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11528044, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 42, Hranice 42, 28522 Slavošov |
|
MARTIN JÍCHA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
10000, 22669604, Praha, Vršovice, Ruská, 1233, 160, Ruská 1233/160, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JOSEF VOSÁHLO
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
člen výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11527692, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 4, Hranice 4, 28522 Slavošov |
|
PAVEL TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
předseda výboru |
10.03.2016 |
Adresa: |
28522, 11527676, Kutná Hora, Slavošov, Hranice, 2, Hranice 2, 28522 Slavošov |
|