JIŘÍ LHOŤAN
|
Aktivní
|
starosta župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29471, 21205833, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169 |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29446, 2562375, Mladá Boleslav, Semčice, Semčice, 32 |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Aktivní
|
místostarosta župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92 |
|
JIŘÍ LHOŤAN
|
Aktivní
|
starosta župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29471, 21205833, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169, Kbel 169, 29471 Benátky nad Jizerou |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29446, 2562375, Mladá Boleslav, Semčice, Semčice, 32, č.p. 32, 29446 Semčice |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Aktivní
|
místostarosta župy |
06.08.2022 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92, Dneboh 92, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Ing. ŠTĚPÁN MUCHKA
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
člen |
16.09.2020 |
Adresa: |
29306, 41232186, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Duhová, 1083 |
|
Ing. ŠTĚPÁN MUCHKA
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
člen |
16.09.2020 |
Adresa: |
29306, 41232186, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Duhová, 1083, Duhová 1083, 29306 Kosmonosy |
|
Ing. ŠTĚPÁN MUCHKA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen |
23.11.2019 |
Adresa: |
29301, 21250987, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1027 |
|
JIŘÍ LHOŤAN
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
starosta |
23.11.2019 |
Adresa: |
29471, 21205833, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169 |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
místostarosta |
23.11.2019 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92 |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
jadnatelka |
23.11.2019 |
Adresa: |
29446, 2562375, Mladá Boleslav, Semčice, Semčice, 32 |
|
Mgr. JOLANA KOFFEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
členka |
23.11.2019 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15 |
|
Ing. ŠTĚPÁN MUCHKA
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen |
23.11.2019 |
Adresa: |
29301, 21250987, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1027, Jana Palacha 1027, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Mgr. JOLANA KOFFEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
členka |
23.11.2019 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15, Janáčkova 568/15, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
JIŘÍ LHOŤAN
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
starosta |
23.11.2019 |
Adresa: |
29471, 21205833, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169, Kbel 169, 29471 Benátky nad Jizerou |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
místostarosta |
23.11.2019 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92, Dneboh 92, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2022
|
jadnatelka |
23.11.2019 |
Adresa: |
29446, 2562375, Mladá Boleslav, Semčice, Semčice, 32, č.p. 32, 29446 Semčice |
|
Mgr. JOLANA KOFFEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
náčelnice župy |
21.08.2019 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15 |
|
Mgr. JOLANA KOFFEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
náčelnice župy |
21.08.2019 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15, Janáčkova 568/15, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
MIROSLAV JIROUNEK
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
starosta župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29301, 21245185, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Palackého, 443, 18 |
|
Mgr. JOLANA NEZBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
náčelnice župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15 |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
místostarosta župy, předseda odboru sportu |
19.03.2015 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92 |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
jednatelka župy, hospodářka |
19.03.2015 |
Adresa: |
29446, 2562375, Semčice, Semčice, 32 |
|
Ing. JAN TICHÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
vzdělavatel župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29471, 21292272, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou II, Mladská, 661 |
|
JIŘÍ LHOŤAN
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
náčelník župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29471, 21205833, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169 |
|
Miroslav Jirounek
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
starosta župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29301, 21245185, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Palackého, 443, 18, Palackého 443/18, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Mgr. JOLANA NEZBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
náčelnice župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29301, 21258945, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Janáčkova, 568, 15, Janáčkova 568/15, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. JIŘÍ SKŘIVAN
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
místostarosta župy, předseda odboru sportu |
19.03.2015 |
Adresa: |
29501, 72759194, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dneboh, 92, Dneboh 92, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
IVA ROUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
jednatelka župy, hospodářka |
19.03.2015 |
Adresa: |
29446, 2562375, Mladá Boleslav, Semčice, Semčice, 32, č.p. 32, 29446 Semčice |
|
Ing. JAN TICHÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
vzdělavatel župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29471, 21292272, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou II, Mladská, 661, Mladská 661, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou |
|
JIŘÍ LHOŤAN
|
Neaktivní
od 23.11.2019
|
náčelník župy |
19.03.2015 |
Adresa: |
29471, 21205833, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kbel, 169, Kbel 169, 29471 Benátky nad Jizerou |
|