Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína |
ICO: | 48808482 |
Registrovaná adresa: | 74272, 8381275, Nový Jičín, Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína, 189, č.p. 189, 74272 Životice u Nového Jičína |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
GERALD ČERNOCH | Aktivní | Člen | 22.11.2023 |
|
|||
ČESTMÍR DOBEČKA | Aktivní | Předseda | 13.01.2016 |
|
|||
JIŘÍ ČÍP | Aktivní | Člen | 13.01.2016 |
|
|||
GERALD ČERNOCH | Aktivní | Člen | 13.01.2016 |
|
|||
ČESTMÍR DOBEČKA | Aktivní | Předseda | 13.01.2016 |
|
|||
JIŘÍ ČÍP | Aktivní | Člen | 13.01.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARTIN KRAMOLIŠ | Aktivní | Myslivecký hospodář | 07.04.2017 |
|
|||
MARTIN KRAMOLIŠ | Aktivní | Myslivecký hospodář | 07.04.2017 |
|
|||
Ing. ADAM KUČERA | Aktivní | Pokladník | 05.04.2017 |
|
|||
Ing. ADAM KUČERA | Aktivní | Pokladník | 05.04.2017 |
|
|||
OSKAR KUNC | Aktivní | Předseda | 13.01.2016 |
|
|||
OSKAR KUNC | Aktivní | Předseda | 13.01.2016 |
|
|||
MARTIN KRAMOLIŠ | Neaktivní od 07.04.2017 | Myslivecký hospodář | 05.04.2017 |
|
|||
MARTIN KRAMOLIŠ | Neaktivní od 07.04.2017 | Myslivecký hospodář | 05.04.2017 |
|
|||
ALOIS HROMÁDKA | Neaktivní od 29.09.2016 | Hospodář | 13.01.2016 |
|
|||
MARTIN KRAMOLIŠ | Neaktivní od 05.04.2017 | Pokladník | 13.01.2016 |
|
|||
ALOIS HROMÁDKA | Neaktivní od 29.09.2016 | Hospodář | 13.01.2016 |
|
|||
MARTIN KRAMOLIŠ | Neaktivní od 05.04.2017 | Pokladník | 13.01.2016 |
|
Registrační číslo Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína je 48808482.
Registrační adresa Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína je 74272, 8381275, Nový Jičín, Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína, 189, č.p. 189, 74272 Životice u Nového Jičína.
Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je GERALD ČERNOCH, ČESTMÍR DOBEČKA, JIŘÍ ČÍP, GERALD ČERNOCH, ČESTMÍR DOBEČKA, JIŘÍ ČÍP.