ALEŠ STANOVSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
30.11.2021 |
Adresa: |
74245, 8255148, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 7 |
|
MILAN ŠICHOR
|
Aktivní
|
Místopředseda |
30.11.2021 |
Adresa: |
74245, 8443831, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, L. Mašínové, 323 |
|
ALEŠ STANOVSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
30.11.2021 |
Adresa: |
74245, 8255148, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 7, Lukavec 7, 74245 Fulnek |
|
MILAN ŠICHOR
|
Aktivní
|
Místopředseda |
30.11.2021 |
Adresa: |
74245, 8443831, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, L. Mašínové, 323, L. Mašínové 323, 74245 Fulnek |
|
Mgr. JIŘÍ SCHINDLER
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
22.04.2017 |
Adresa: |
74235, 8468036, Nový Jičín, Odry, Odry, Nad Rybníky, 387, 64 |
|
Mgr. JIŘÍ SCHINDLER
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
22.04.2017 |
Adresa: |
74235, 8468036, Nový Jičín, Odry, Odry, Nad Rybníky, 387, 64, Nad Rybníky 387/64, 74235 Odry |
|
ROBIN SOKOL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Předseda |
20.09.2018 |
Adresa: |
74301, 26091810, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, 1. máje, 1135, 31 |
|
ROBIN SOKOL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Předseda |
20.09.2018 |
Adresa: |
74301, 26091810, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, 1. máje, 1135, 31, 1. máje 1135/31, 74301 Bílovec |
|
ALEŠ STANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
Předseda |
22.04.2017 |
Adresa: |
74245, 8255148, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 7 |
|
ALEŠ STANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
Předseda |
22.04.2017 |
Adresa: |
74245, 8255148, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 7, Lukavec 7, 74245 Fulnek |
|
DUŠAN SOKOL
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
Předseda |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8255105, Fulnek, Lukavec, 2 |
|
JINDŘICH BROŽ
|
Neaktivní
od 22.04.2017
|
Myslivecký hospodář |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8256381, Fulnek, Lukavec, 131 |
|
PAVEL SOKOL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Finanční hospodář |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8255229, Fulnek, Lukavec, 15 |
|
DUŠAN SOKOL
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
Předseda |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8255105, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 2, Lukavec 2, 74245 Fulnek |
|
JINDŘICH BROŽ
|
Neaktivní
od 22.04.2017
|
Myslivecký hospodář |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8256381, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 131, Lukavec 131, 74245 Fulnek |
|
PAVEL SOKOL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Finanční hospodář |
30.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8255229, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 15, Lukavec 15, 74245 Fulnek |
|