Ing. PAVEL VYBÍRAL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
66902, 10985361, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Masarykovo náměstí, 447, 20 |
|
Ing. PAVEL VYBÍRAL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
66902, 10985361, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Masarykovo náměstí, 447, 20, Masarykovo náměstí 447/20, 66902 Znojmo |
|
MARIAN JURKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
66902, 10815651, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 69 |
|
MARIAN JURKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
66902, 10815651, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 69, č.p. 69, 66902 Mašovice |
|
Marian Jurka
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
66902, 10815651, Mašovice, 69 |
|
Ing. Pavel Vybíral
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
67151, 10980008, Žerůtky, Žerůtky, 1 |
|
MARIAN JURKA
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
66902, 10815651, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 69, č.p. 69, 66902 Mašovice |
|
Ing. Pavel Vybíral
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
67151, 10980008, Znojmo, Žerůtky, Žerůtky, 1, č.p. 1, 67151 Žerůtky |
|
Ing. Lubomír Strnad
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
10902007, Strachotice, 232 |
|
František Půček
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
10903437, Strachotice, 52 |
|
MVDr. Libor Jurka
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
10815651, Mašovice, 69 |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
25399284, Oblekovice, 372 |
|
Ing. Lubomír Strnad
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
67129, 10902007, Znojmo, Strachotice, Micmanice, 232, Micmanice 232, 67129 Strachotice |
|
František Půček
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
67129, 10903437, Znojmo, Strachotice, Strachotice, 52, č.p. 52, 67129 Strachotice |
|
MVDr. Libor Jurka
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
66902, 10815651, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 69, č.p. 69, 66902 Mašovice |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
11.09.2004 |
Adresa: |
67181, 25399284, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Barevná, 372, 8, Barevná 372/8, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
05.10.2001 |
Adresa: |
25399284, Oblekovice, 372 |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
05.10.2001 |
Adresa: |
67181, 25399284, Znojmo, Znojmo, Oblekovice, Barevná, 372, 8, Barevná 372/8, Oblekovice, 67181 Znojmo |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 05.10.2001
|
jednatel |
17.02.1998 |
Adresa: |
16054229, Hodonice, 307 |
|
MVDr. Libor Jurka
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
17.02.1998 |
Adresa: |
10815651, Znojmo, Mašovice, 69 |
|
Anežka Machovcová
|
Neaktivní
od 05.10.2001
|
jednatel |
17.02.1998 |
Adresa: |
67125, 16054229, Znojmo, Hodonice, Hodonice, Sídliště, 307, Sídliště 307, 67125 Hodonice |
|
MVDr. Libor Jurka
|
Neaktivní
od 11.09.2004
|
jednatel |
17.02.1998 |
Adresa: |
66902, 10815651, Znojmo, Mašovice, Mašovice, 69, č.p. 69, 66902 Mašovice |
|
Ing. Lubomír Strnad
|
Neaktivní
od 17.02.1998
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
10902007, Strachotice, 232 |
|
František Půček
|
Neaktivní
od 17.02.1998
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
10903437, Strachotice, 52 |
|
Ing. Lubomír Strnad
|
Neaktivní
od 17.02.1998
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
67129, 10902007, Znojmo, Strachotice, Micmanice, 232, Micmanice 232, 67129 Strachotice |
|
František Půček
|
Neaktivní
od 17.02.1998
|
jednatel |
10.06.1993 |
Adresa: |
67129, 10903437, Znojmo, Strachotice, Strachotice, 52, č.p. 52, 67129 Strachotice |
|