MARKÉTA KOSÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2024 |
Adresa: |
68333, 85316776, Vyškov, Nesovice, Letošov, 158, Letošov 158, 68333 Nesovice |
|
KAREL KUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
68333, 432466, Nesovice, Nesovice, 310 |
|
KAREL KUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
68333, 432466, Vyškov, Nesovice, Nesovice, 310, č.p. 310, 68333 Nesovice |
|
MARKÉTA KOSÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
68333, 429287, Nesovice, Letošov, 126 |
|
Antonín Vetchý
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
69632, 26512203, Ždánice, Zámecká, 882 |
|
Antonín Vetchý
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
69632, 26512203, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Zámecká, 882, Zámecká 882, 69632 Ždánice |
|
MARKÉTA KOSÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
68333, 429287, Vyškov, Nesovice, Letošov, 126, Letošov 126, 68333 Nesovice |
|
Karel Kupka
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
432466, Nesovice, 310 |
|
KAREL KUPKA
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
68333, 432466, Vyškov, Nesovice, Nesovice, 310, č.p. 310, 68333 Nesovice |
|
ing.arch. Zdeněk Koudelka
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
523615, Bučovice, Úlehla, 1001 |
|
Karel Kupka
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
432466, Nesovice, 310 |
|
Ing.arch. Zdeněk Koudelka
|
Neaktivní
od 10.03.1999
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
68501, 523615, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Úlehla, 1001, Úlehla 1001, 68501 Bučovice |
|
KAREL KUPKA
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
68333, 432466, Vyškov, Nesovice, Nesovice, 310, č.p. 310, 68333 Nesovice |
|