Ing. PETR SLÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10349944, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nerudova, 455, 5 |
|
Ing. PETR SLÁDEK
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
jednatel |
27.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10349944, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nerudova, 455, 5, Nerudova 455/5, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Petr Sládek
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
27.02.2007 |
Adresa: |
76701, 10349944, Kroměříž, Nerudova, 455/5 |
|
Ing. PETR SLÁDEK
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
27.02.2007 |
Adresa: |
76701, 10349944, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nerudova, 455, 5, Nerudova 455/5, 76701 Kroměříž |
|
Zdeněk Vrána
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
13849514, Chropyně, Moravská, 618 |
|
Zdeněk Vrána
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
15.09.2005 |
Adresa: |
76811, 13849514, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Moravská, 618, Moravská 618, 76811 Chropyně |
|
Miroslav Hubík
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
jednatel |
26.10.2001 |
Adresa: |
13849476, Chropyně, Moravská, 614 |
|
Miroslav Hubík
|
Neaktivní
od 15.09.2005
|
jednatel |
26.10.2001 |
Adresa: |
76811, 13849476, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Moravská, 614, Moravská 614, 76811 Chropyně |
|
Ing. Václav Brabec
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
16.08.1993 |
Adresa: |
24905771, Havířov, Komunardů, 4 |
|
Ing. Roman Vývoda
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
16.08.1993 |
Adresa: |
11279494, Hranice, Havlíčkova, 1445 |
|
Ing. Václav Brabec
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
16.08.1993 |
Adresa: |
73601, 24905771, Karviná, Havířov, Město, Komunardů, 983, 4, Komunardů 983/4, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Roman Vývoda
|
Neaktivní
od 26.10.2001
|
jednatel |
16.08.1993 |
Adresa: |
75301, 11279494, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 1445, Havlíčkova 1445, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|