Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
77900, 26015943, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Bacherova, 1243, 1 |
|
Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
77900, 26015943, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Bacherova, 1243, 1, Bacherova 1243/1, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing JOSEF VYMAZAL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.10.2016 |
Adresa: |
14800, 24990141, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Hornomlýnská, 1240, 4 |
|
MILAN ČERVENÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.10.2016 |
Adresa: |
13000, 22723609, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Křížkovského, 2727, 9 |
|
Ing JOSEF VYMAZAL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.10.2016 |
Adresa: |
14800, 24990141, Praha, Kunratice, Hornomlýnská, 1240, 4, Hornomlýnská 1240/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MILAN ČERVENÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.10.2016 |
Adresa: |
13000, 22723609, Praha, Žižkov, Křížkovského, 2727, 9, Křížkovského 2727/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda představenstva |
29.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24826146, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kotěrova, 2015, 3 |
|
Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda představenstva |
29.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24826146, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kotěrova, 2015, 3, Kotěrova 2015/3, 79601 Prostějov |
|
Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
předseda představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
78301, 26108453, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Na Stráni, 453, 23 |
|
Ing. TOMÁŠ ENDL
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
předseda představenstva |
17.07.2015 |
Adresa: |
78301, 26108453, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Na Stráni, 453, 23, Na Stráni 453/23, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
Milan Červený
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
08.10.2007 |
Adresa: |
22723609, Praha 3, Křížkovského, 2727/9 |
|
MILAN ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
08.10.2007 |
Adresa: |
13000, 22723609, Praha, Žižkov, Křížkovského, 2727, 9, Křížkovského 2727/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Milan Červený
|
Neaktivní
od 08.10.2007
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
22723609, Praha 3, Křížkovského, 2727/9 |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
78336, 25323504, Křelov, Meruňková, 361/4 |
|
Ing. Milan Červený
|
Neaktivní
od 08.10.2007
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
13000, 22723609, Praha, Žižkov, Křížkovského, 2727, 9, Křížkovského 2727/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
78336, 25323504, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Meruňková, 361, 4, Meruňková 361/4, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín |
|
Georg Wilhelm Lohmann
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
Eberswalde, Schöpfuter Str. 22, 16225 Spolková republika Německo |
|
Ing. Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
1834622, Budislav, 177 |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
23288990, Olomouc, Pod Kostelem, 1 |
|
Ing Josef Vymazal
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
místopředseda představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
14800, 24990141, Praha 4, Hornomlýnská, 1240 |
|
Ing. Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
56965, 1834622, Svitavy, Budislav, Budislav, 177, č.p. 177, 56965 Budislav |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
78301, 23288990, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Pod kostelem, 393, 1, Pod kostelem 393/1, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
Ing JOSEF VYMAZAL
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
místopředseda představenstva |
02.08.2006 |
Adresa: |
14800, 24990141, Praha, Kunratice, Hornomlýnská, 1240, 4, Hornomlýnská 1240/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 02.08.2006
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
Prostějov, Sadová, 23 |
|
Ing. Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 02.08.2006
|
předseda představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
1834622, Budislav, 177 |
|
Ing. Jindřich Král
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
23316608, Olomouc, Trnkova, 37 |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 02.08.2006
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
23, Prostějov, Sadová, Sadová 23, Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 02.08.2006
|
předseda představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
56965, 1834622, Svitavy, Budislav, Budislav, 177, č.p. 177, 56965 Budislav |
|
Ing. Jindřich Král
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
26.01.2004 |
Adresa: |
77900, 23316608, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 525, 37, Trnkova 525/37, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
07.07.1998 |
Adresa: |
Prostějov, Sadová, 23 |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
07.07.1998 |
Adresa: |
23, Prostějov, Sadová, Sadová 23, Prostějov, Česká republika |
|
ing. Jarmila Vysloužilová
|
Neaktivní
od 07.07.1998
|
člen představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
16072367, Bohuňovice, Výmol, 348 |
|
ing. Jan Slunský
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
předseda představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
16075382, Bohuňovice, Trusovická, 650 |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
23288990, Olomouc, Pod Kostelem, 1 |
|
ing. Jarmila Vysloužilová
|
Neaktivní
od 07.07.1998
|
člen představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
78314, 16072367, Olomouc, Bohuňovice, Bohuňovice, Výmol, 348, Výmol 348, 78314 Bohuňovice |
|
ing. Jan Slunský
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
předseda představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
78314, 16075382, Olomouc, Bohuňovice, Bohuňovice, Trusovická, 650, Trusovická 650, 78314 Bohuňovice |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
člen představenstva |
12.12.1996 |
Adresa: |
78301, 23288990, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Pod kostelem, 393, 1, Pod kostelem 393/1, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
23288990, Olomouc, Pod kostelem, 1 |
|
Ing. Jan Slunský
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
16075382, Bohuňovice, Trusovická, 650 |
|
Ing. Tomáš Endl
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
78301, 23288990, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Pod kostelem, 393, 1, Pod kostelem 393/1, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
Ing. Jan Slunský
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
31.05.1995 |
Adresa: |
78314, 16075382, Olomouc, Bohuňovice, Bohuňovice, Trusovická, 650, Trusovická 650, 78314 Bohuňovice |
|
Ing. Václav Zemánek
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
předseda představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
Olomouc, Stupkova 1c |
|
Ing. Milan Živný
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
16218272, Náměšť na Hané, 362 |
|
JUDr. Viera Absolonová
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
23331232, Olomouc, Velkomoravská, 20 |
|
Ing. Václav Zemánek
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
předseda představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
77900, 23271825, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stupkova, 528, 1c, Stupkova 528/1c, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Milan Živný
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
78344, 16218272, Olomouc, Náměšť na Hané, Náměšť na Hané, Válník, 362, Válník 362, 78344 Náměšť na Hané |
|
JUDr. Viera Absolonová
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
člen představenstva |
17.06.1993 |
Adresa: |
77900, 23331232, Olomouc, Olomouc, Povel, Velkomoravská, 319, 20, Velkomoravská 319/20, Povel, 77900 Olomouc |
|