PETR KOMOSNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2017 |
Adresa: |
69162, 10122249, Břeclav, Uherčice, Uherčice, 32 |
|
PETR KOMOSNÝ
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
jednatel |
25.07.2017 |
Adresa: |
69162, 10122249, Břeclav, Uherčice, Uherčice, 32, č.p. 32, 69162 Uherčice |
|
Massimo Pin
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
13.03.2006 |
Adresa: |
69123, 10057251, Pohořelice, Lidická, 262 |
|
Massimo Pin
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
13.03.2006 |
Adresa: |
69123, 10057251, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Lidická, 262, Lidická 262, 69123 Pohořelice |
|
Petra Pirková
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
jednatel |
05.11.2003 |
Adresa: |
Břeclav, Pohořelice, Hybešova, 145 |
|
Petra Pirková
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
jednatel |
05.11.2003 |
Adresa: |
68001, 15282040, Blansko, Boskovice, Boskovice, č.ev. 145, 68001 Boskovice |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
19678525, Brno-město, Brno, Běly Pažoutové, 10 |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 05.11.2003
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
62400, 19678525, Brno-město, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 683, 10, Běly Pažoutové 683/10, Komín, 62400 Brno |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
30.07.1997 |
Adresa: |
19678525, Brno-město, Brno, Běly Pažoutové, 10 |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
30.07.1997 |
Adresa: |
62400, 19678525, Brno-město, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 683, 10, Běly Pažoutové 683/10, Komín, 62400 Brno |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
19678525, Brno, Běly Pažoutové, 10 |
|
ing. Antonín Kremr
|
Neaktivní
od 30.07.1997
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
62400, 19678525, Brno-město, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 683, 10, Běly Pažoutové 683/10, Komín, 62400 Brno |
|