JOSE CARLOS RODRIGUEZ ARIAS
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2023 |
Adresa: |
Vigo, Rúa Combro 98, Chalet 7, 36331, Rúa Combro 98, Chalet 7, 36331 Vigo, Španělsko |
|
THOMAS HANS LUTHER
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
69115, Heidelberg, Cambridgestr 5 |
|
THOMAS HANS LUTHER
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
Heidelberg, Cambridgestr 5, 69115, Cambridgestr 5, 69115 Heidelberg, Německo |
|
MARKUS DANGELMAIER
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.08.2019 |
Adresa: |
73450, Neresheim, Loachwiesenweg 6 |
|
DIEGO RIGHETTI
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
9323, Steinach, Buchenstrasse 7a |
|
DIEGO RIGHETTI
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
Steinach, Buchenstrasse 7a, 9323, Buchenstrasse 7a, 9323 Steinach, Švýcarsko |
|
MARKUS DANGELMAIER
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
Jednatel |
20.08.2019 |
Adresa: |
Neresheim, Loachwiesenweg 6, 73450, Loachwiesenweg 6, 73450 Neresheim, Německo |
|
JEFFREY GORDON BARTLETT
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
60323, Frankfurt am Main, Sebastian Rinz Strasse 17 |
|
JEFFREY GORDON BARTLETT
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
Frankfurt am Main, Sebastian Rinz Strasse 17, 60323, Sebastian Rinz Strasse 17, 60323 Frankfurt am Main, Německo |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
09.04.2018 |
Adresa: |
SG120DX, Ware Park, Ware, Hertfordshire, The Hawthorns |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
09.04.2018 |
Adresa: |
Ware Park, Ware, Hertfordshire, The Hawthorns, SG120DX, The Hawthorns, SG120DX Ware Park, Ware, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
JOSE FELIX LUENGO ROBLES
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
09.02.2018 |
Adresa: |
08197, Sant Cugat Del Valles, Quatre Vents 64 (Valldoreix) |
|
JOSE FELIX LUENGO ROBLES
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
09.02.2018 |
Adresa: |
Sant Cugat Del Valles, Quatre Vents 64 (Valldoreix), 08197, Quatre Vents 64 (Valldoreix), 08197 Sant Cugat Del Valles, Španělsko |
|
JOHN PAUL LAPINA
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
61462, Königstein, Kuckucksweg 11 |
|
JOHN PAUL LAPINA
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
Königstein, Kuckucksweg 11, 61462, Kuckucksweg 11, 61462 Königstein, Německo |
|
KÁROLY SCHUMMER
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
2500, Esztergom, Kenderesi út 20 |
|
KÁROLY SCHUMMER
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
Esztergom, Kenderesi út 20, 2500, Kenderesi út 20, 2500 Esztergom, Maďarsko |
|
HERMANN JOSEF SCHWARZ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
66602, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
STEPHEN DAUKAUS
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
Jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
61462, Königstein im Taunus, Am Ellerhang 9B |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 09.04.2018
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
SG128EW, Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, 22 St Margarets Road |
|
HERMANN JOSEF SCHWARZ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
STEPHEN DAUKAUS
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
Jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
Königstein im Taunus, Am Ellerhang 9B, 61462, Am Ellerhang 9B, 61462 Königstein im Taunus, Německo |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 09.04.2018
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, 22 St Margarets Road, SG128EW, 22 St Margarets Road, SG128EW Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
24.07.2015 |
Adresa: |
SG128EW, Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, 22 St Margarets Road |
|
JOHN EDWARD PRYCE
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
24.07.2015 |
Adresa: |
Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, 22 St Margarets Road, SG128EW, 22 St Margarets Road, SG128EW Stanstead Abbotts, Near Ware, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
STEPHEN DAUKAUS
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
Jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
61462, Königstein im Taunus, Am Ellerhang 9B |
|
STEPHEN DAUKAUS
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
Jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
Königstein im Taunus, Am Ellerhang 9B, 61462, Am Ellerhang 9B, 61462 Königstein im Taunus, Německo |
|
Christian Hakan Nilsson
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
60322, Frankfurt nad Mohanem, Vogstrasse, 64 |
|
Christian Hakan Nilsson
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
Frankfurt nad Mohanem, Vogstrasse, 60322, Vogstrasse 64, 60322 Frankfurt nad Mohanem, Německo |
|
John David Hewitt
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
07.04.2009 |
Adresa: |
18974, Warminster, 30 Hampshire Drive |
|
John David Hewitt
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
07.04.2009 |
Adresa: |
Warminster, 30 Hampshire Drive, 18974, 30 Hampshire Drive, 18974 Warminster, Spojené státy americké |
|
Hermann Josef Schwarz
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
17.07.2004 |
Adresa: |
66602, 24001571, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
Hermann Josef Schwarz
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
17.07.2004 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
Dr. Kurt Peter Baderschneider, nar. 17.8.1954
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
jednatel |
13.02.2002 |
Adresa: |
Dreieich, Geissberg 37A, D-63303 |
|
Ing. Oldřich Staněk
|
Neaktivní
od 25.03.2009
|
jednatel |
08.07.1998 |
Adresa: |
66602, 24001571, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
Ing. Oldřich Staněk
|
Neaktivní
od 25.03.2009
|
jednatel |
08.07.1998 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
Dr. Kurt Peter Baderschneider, nar. 17.8.1954
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
jednatel |
12.03.1997 |
Adresa: |
60102, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
Dr. Kurt Peter Baderschneider, nar. 17.8.1954
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
jednatel |
12.03.1997 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
Heinz Brinkmann
|
Neaktivní
od 08.07.1998
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
24001571, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
Heinz Brinkmann
|
Neaktivní
od 08.07.1998
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
Heinz Brinkmann
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
29.03.1995 |
Adresa: |
24001571, Předklášteří, Strmá, 1264 |
|
Heinz Brinkmann
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
29.03.1995 |
Adresa: |
66602, 24001571, Brno-venkov, Předklášteří, Předklášteří, Strmá, 1264, Strmá 1264, 66602 Předklášteří |
|
Wernfried H. K u n k e l
|
Neaktivní
od 29.03.1995
|
Jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
19483431, Brno, Kamínky, 24 |
|
Wernfried H. K u n k e l
|
Neaktivní
od 29.03.1995
|
Jednatel |
10.11.1993 |
Adresa: |
63400, 19483431, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 306, 24, Kamínky 306/24, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Oldřich Staněk
|
Neaktivní
od 08.07.1998
|
jednatel |
23.06.1993 |
Adresa: |
19483431, Brno, Kamínky, 24 |
|
Oldřich Staněk
|
Neaktivní
od 08.07.1998
|
jednatel |
23.06.1993 |
Adresa: |
63400, 19483431, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 306, 24, Kamínky 306/24, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|