Ing. TOMÁŠ MAREK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2023 |
Adresa: |
66491, 13185675, Brno-venkov, Ketkovice, Ketkovice, 123, č.p. 123, 66491 Ketkovice |
|
Ing. MICHAL ŠUBRT
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2020 |
Adresa: |
68354, 80132227, Vyškov, Bošovice, Bošovice, Dolní, 501 |
|
Ing. MICHAL ŠUBRT
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2020 |
Adresa: |
68354, 80132227, Vyškov, Bošovice, Bošovice, Dolní, 501, Dolní 501, 68354 Bošovice |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
66451, 23953365, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83 |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
66451, 23953365, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83, Spáčilka 83, 66451 Jiříkovice |
|
Ing. MICHAL ŠUBRT
|
Neaktivní
od 25.04.2020
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
79806, 10663908, Prostějov, Otaslavice, Otaslavice, 474 |
|
Ing. MICHAL ŠUBRT
|
Neaktivní
od 25.04.2020
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
79806, 10663908, Prostějov, Otaslavice, Otaslavice, 474, č.p. 474, 79806 Otaslavice |
|
ing. OLDŘICH PÍREK
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 782, 80 |
|
ing. Oldřich Pírek
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 782, 80, Jírovcova 782/80, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
jednatel |
29.06.2013 |
Adresa: |
66451, 23953365, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83 |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
jednatel |
29.06.2013 |
Adresa: |
66451, 23953365, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83, Spáčilka 83, 66451 Jiříkovice |
|
ing. Karel Plotěný
|
Neaktivní
od 29.06.2013
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
66451, 23953365, Jiříkovice, Spáčilka, 83 |
|
ing. Oldřich Pírek
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno, Jírovcova, 80 |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Neaktivní
od 29.06.2013
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
66451, 23953365, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83, Spáčilka 83, 66451 Jiříkovice |
|
ing. Oldřich Pírek
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 782, 80, Jírovcova 782/80, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. Karel Plotěný
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
66451, 23953365, Jiříkovice, Spáčilka, 83 |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
66451, 23953365, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83, Spáčilka 83, 66451 Jiříkovice |
|
ing. Karel Plotěný
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
66451, 23953365, Jiříkovice, 83 |
|
ing. Oldřich Pírek
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno, Jírovcova, 80 |
|
ing. KAREL PLOTĚNÝ
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
66451, 23953365, Brno-venkov, Jiříkovice, Jiříkovice, Spáčilka, 83, Spáčilka 83, 66451 Jiříkovice |
|
ing. Oldřich Pírek
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
62300, 19387199, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 782, 80, Jírovcova 782/80, Kohoutovice, 62300 Brno |
|