Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | SKOPEK, spol. s r.o. |
ICO: | 48910902 |
Registrovaná adresa: | 59202, 3713652, Žďár nad Sázavou, Svratka, Svratka, Palackého, 52, Palackého 52, 59202 Svratka |
Začleněno na: | 30.06.1993 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
IRENE SKOPEK | Aktivní | 06.11.2015 | |
|
|||
HERBERT SKOPEK | Aktivní | 06.11.2015 | |
|
|||
IRENE SKOPEK | Aktivní | 06.11.2015 | |
|
|||
HERBERT SKOPEK | Aktivní | 06.11.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK FILIPI | Aktivní | jednatel | 06.11.2015 |
|
|||
FRANTIŠEK FILIPI | Aktivní | jednatel | 06.11.2015 |
|
|||
František Filipi | Neaktivní od 06.11.2015 | jednatel | 29.08.2008 |
|
|||
FRANTIŠEK FILIPI | Neaktivní od 06.11.2015 | jednatel | 29.08.2008 |
|
|||
František Filipi | Neaktivní od 29.08.2008 | jednatel | 30.06.1993 |
|
|||
František Filipi | Neaktivní od 29.08.2008 | jednatel | 30.06.1993 |
|
Registrační číslo SKOPEK, spol. s r.o. je 48910902.
Registrační adresa SKOPEK, spol. s r.o. je 59202, 3713652, Žďár nad Sázavou, Svratka, Svratka, Palackého, 52, Palackého 52, 59202 Svratka.
SKOPEK, spol. s r.o. byla založena 30.06.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je IRENE SKOPEK, HERBERT SKOPEK, IRENE SKOPEK, HERBERT SKOPEK.