JUDr. Ladislav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
21705321, Praha 1, Praha 1, Vodičkova, 17 |
|
JUDr. Ladislav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
16.04.1998 |
Adresa: |
11000, 21705321, Praha, Nové Město, Vodičkova, 736, 17, Vodičkova 736/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Pavel Stoppani
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
3, Zlín, Zlín, Podlesí, 4960 |
|
Ing. Oldřich Krajča
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
4250231, Zlín, Zlín, Okružní, 4736 |
|
ing. Pavel Stoppani
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
76005, 4252136, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí IV, 4960, Podlesí IV 4960, 76005 Zlín |
|
Ing. Oldřich Krajča
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
76005, 4250231, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4736, Okružní 4736, 76005 Zlín |
|
ing. Jiří Hudeček
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
100, Zlín-Kostelec, Lešenská 401 |
|
ing. Petr Síleš
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
3, Zlín, Nad ovčírnou, 2474 |
|
ing. Ctirad Kačor
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
4225180, Zlín, Kúty, 1959 |
|
Mgr. Mojmír Zonek
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
prokurista |
16.07.1993 |
Adresa: |
11308486, Kojetín, Sladovní, 1291 |
|
ing. Jiří Hudeček
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
76314, 4182537, Zlín, Zlín, Kostelec, Lešenská, 401, Lešenská 401, Kostelec, 76314 Zlín |
|
ing. Petr Síleš
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
76001, 4229797, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Ovčírnou III, 2474, Nad Ovčírnou III 2474, 76001 Zlín |
|
ing. Ctirad Kačor
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
16.07.1993 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1959, Kúty 1959, 76001 Zlín |
|
Mgr. Mojmír Zonek
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
prokurista |
16.07.1993 |
Adresa: |
75201, 11308486, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Sladovní, 1291, Sladovní 1291, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|