ALICE PILDEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
25228, 6518648, Praha-západ, Černošice, Černošice, Bezručova, 1462 |
|
ALICE PILDEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
25228, 6518648, Praha-západ, Černošice, Černošice, Bezručova, 1462, Bezručova 1462, 25228 Černošice |
|
ALICE PILDEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
Jednatel |
06.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
ALICE PILDEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
Jednatel |
06.05.2017 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jaromír Svatý
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
Jednatel |
07.06.1994 |
Adresa: |
18000, 22392297, Praha 8, U Slovanky, 1992/2 |
|
Alice Pilderová
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
Jednatel |
07.06.1994 |
Adresa: |
25228, 6513158, Černošice, Bezručova, 909 |
|
Jaromír Svatý
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
Jednatel |
07.06.1994 |
Adresa: |
18200, 22392297, Praha, Libeň, U Slovanky, 1992, 2, U Slovanky 1992/2, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Alice Pilderová
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
Jednatel |
07.06.1994 |
Adresa: |
25228, 6513158, Praha-západ, Černošice, Černošice, Bezručova, 909, Bezručova 909, 25228 Černošice |
|