VLADIMÍR KAVČIAK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21701920, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21 |
|
MARCEL ZMOŽEK
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
25244, 6475752, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Junčáku, 103 |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha 5, Praha 5, Vítězná, 11/530 |
|
VLADIMÍR KAVČIAK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21701920, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21, Ostrovní 124/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
MARCEL ZMOŽEK
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
25244, 6475752, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Junčáku, 103, K Junčáku 103, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
JIŘÍ HEGER
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
26727, 28258436, Beroun, Liteň, Leč, Pod Babkou, 803 |
|
JIŘÍ HEGER
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
26727, 28258436, Beroun, Liteň, Leč, Pod Babkou, Pod Babkou 803, Leč, 26727 Liteň |
|
JIŘÍ HEGER
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
25267, 6602924, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Zahrádkách, 294 |
|
Jiří Heger
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
25267, 6602924, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Zahrádkách, 294, V Zahrádkách 294, 25267 Tuchoměřice |
|
VLADIMÍR KAVČIAK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21701920, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21 |
|
VLADIMÍR KAVČIAK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21701920, Praha, Nové Město, Ostrovní, 124, 21, Ostrovní 124/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARCEL ZMOŽEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
25244, 6475752, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Junčáku, 103 |
|
MARCEL ZMOŽEK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
25244, 6475752, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Junčáku, 103, K Junčáku 103, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
29.02.1996 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha 5, Praha 5, Vítězná, 11/530 |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
29.02.1996 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Zmožek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha 5, Vítězná, 11 |
|
Marcel Zmožek
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha 5, Vítězná, 11 |
|
Vladimír Kavčiak
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Jugoslávských Partizánů, 29 |
|
Jiří Heger
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
25267, 6602924, Tuchoměřice, V zahrádkách, 294 |
|
Jiří Zmožek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Marcel Zmožek
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír Kavčiak
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
16000, 22203923, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1600, 29, Jugoslávských partyzánů 1600/29, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Heger
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
25267, 6602924, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Zahrádkách, 294, V Zahrádkách 294, 25267 Tuchoměřice |
|
JUDr. Petr Fiala
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
jednatel |
11.07.1994 |
Adresa: |
1644602, Hořovice, K nemocnici, 1198 |
|
JUDr. Petr Fiala
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
jednatel |
11.07.1994 |
Adresa: |
26801, 1644602, Beroun, Hořovice, Hořovice, K Nemocnici, 1198, 10, K Nemocnici 1198/10, 26801 Hořovice |
|