Ing. JAROSLAV MIKŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.05.2023 |
Adresa: |
26601, 5927412, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. LUDMILA MIKŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
26601, 5927412, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 8 |
|
Ing. LUDMILA MIKŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
26601, 5927412, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Ludmila Mikšová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
05.06.2001 |
Adresa: |
26601, Beroun, Beroun, Město, Havlíčkova, 8 |
|
Ing. LUDMILA MIKŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
05.06.2001 |
Adresa: |
26601, 5927412, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
ing. Jan Simandl
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
Praha 5, Zázvorkova, 2OO6 |
|
ing. Jaroslav Mikš
|
Neaktivní
od 05.06.2001
|
jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
Beroun 2, Havlíčkova 8 |
|
Ing. Jan Simandl
|
Neaktivní
od 24.10.1997
|
jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
15500, 22123415, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 2006, 8, Zázvorkova 2006/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JAROSLAV MIKŠ
|
Neaktivní
od 05.06.2001
|
jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
26601, 5927412, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Havlíčkova, 8, Havlíčkova 8, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|