JAROSLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
Nymburk, Za Žofínem, 171O |
|
JAROSLAV SKALLE
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
28802, 25986163, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Rybářská, 2285 |
|
JAROSLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
28802, 1228544, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Za Žofínem, 1710, 9, Za Žofínem 1710/9, 28802 Nymburk |
|
JAROSLAV SKALLE
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
28802, 25986163, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Rybářská, 2285, Rybářská 2285, 28802 Nymburk |
|
ing. ZDENĚK KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
28802, 1232151, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Sadová, 2117 |
|
Ing. ZDENĚK KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
28802, 1232151, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Sadová, 2117, Sadová 2117, 28802 Nymburk |
|
ing. Zdeněk Kratochvíl
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
Nymburk, Sadová, 21O7 |
|
JAROSLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
Nymburk, Za Žofínem, 171O |
|
Jaroslav Skalle
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
1225766, Nymburk, Komenského, 1427/23 |
|
ing. Zdeněk Kratochvíl
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
28802, 1232053, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Sadová, 2107, Sadová 2107, 28802 Nymburk |
|
Jaroslav Skalle
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
28802, 1225766, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Komenského, 1427, 23, Komenského 1427/23, 28802 Nymburk |
|
JAROSLAV HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
15.08.1994 |
Adresa: |
28802, 1228544, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Za Žofínem, 1710, 9, Za Žofínem 1710/9, 28802 Nymburk |
|