Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o. |
ICO: | 49018515 |
Registrovaná adresa: | 38101, 8733929, Český Krumlov, Srnín, Srnín, 78, č.p. 78, 38101 Srnín |
Začleněno na: | 19.05.1993 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zemědělská činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LENKA LEPŠÍ | Aktivní | 15.01.2020 | |
|
|||
LENKA LEPŠÍ | Aktivní | 15.01.2020 | |
|
|||
August Braun | Aktivní | 19.05.1993 | |
|
|||
Klaus Jarosch | Aktivní | 19.05.1993 | |
|
|||
August Braun | Aktivní | 19.05.1993 | |
|
|||
Klaus Jarosch | Aktivní | 19.05.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
AUGUST ERWIN BRAUN | Aktivní | jednatel | 21.05.2017 |
|
|||
AUGUST ERWIN BRAUN | Aktivní | jednatel | 21.05.2017 |
|
|||
LENKA BÁRTLOVÁ | Neaktivní od 21.05.2017 | jednatel | 11.08.2015 |
|
|||
LENKA BÁRTLOVÁ | Neaktivní od 21.05.2017 | jednatel | 11.08.2015 |
|
|||
Lenka Bártlová | Neaktivní od 11.08.2015 | jednatel | 06.09.1994 |
|
|||
Lenka Bártlová | Neaktivní od 11.08.2015 | jednatel | 06.09.1994 |
|
|||
Ing. Vladislav Bártl | Neaktivní od 06.09.1994 | jednatel | 19.05.1993 |
|
|||
Ing. Vladislav Bártl | Neaktivní od 06.09.1994 | jednatel | 19.05.1993 |
|
Registrační číslo STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o. je 49018515.
Registrační adresa STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o. je 38101, 8733929, Český Krumlov, Srnín, Srnín, 78, č.p. 78, 38101 Srnín.
STAVBA BOHEMIA rozvojová společnost, spol. s r. o. byla založena 19.05.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LENKA LEPŠÍ, LENKA LEPŠÍ, August Braun, Klaus Jarosch, August Braun, Klaus Jarosch.